Roland H. Baumberger
wohnhaft in Leuzigen, aus Koppigen Aktuelle Mandate: BR Verkaufs- & Dienstleistungs-GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Roland H. Baumberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roland H. Baumberger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Roland H. Baumberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roland H. Baumberger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Roland H. Baumberger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Roland H. Baumberger arbeiten
Erbringung von übrigen freiberuflichen Tätigkeiten
Erbringung von übrigen freiberuflichen Tätigkeiten
Privatpersonen mit dem Namen Roland H. Baumberger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Roland H. Baumberger
Publikationsnummer: HR02-1004982180, Handelsregister-Amt Bern, (36)
BR Verkaufs- & Dienstleistungs-GmbH, in Bern, CHE-112.336.105, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2020, Publ. 1004849615).
Weitere Adressen:
Bürenstrasse 37, 3297 Leuzigen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumberger, Roland, von Koppigen, in Leuzigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Worblaufen (Bern)].
Publikationsnummer: HR02-1004849615, Handelsregister-Amt Bern, (36)
BR Verkaufs- & Dienstleistungs-GmbH, in Bern, CHE-112.336.105, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2011, S.0, Publ. 6305586).
Statutenänderung:
03.03.2020.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Verkauf von Zeitschriften- und Zeitungsabonnementen sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in diesem Bereich. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften erwerben und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen an ihre letzte im Anteilbuch eingetragene Adresse durch Brief oder in elektronischer Form.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumberger, Bruno, von Koppigen, in Worblaufen (Bern), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumberger, Roland, von Koppigen, in Worblaufen (Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00].
Publikationsnummer: 2671533, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Winterthur Tourismus, in Winterthur, CHE-107.159.406, Im Hauptbahnhof, 8401 Winterthur, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
20.05.2003.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Förderung des Tourismus und das touristische Marketing für die Stadt und Region Winterthur. Er arbeitet mit lokalen, regionalen und schweizerischen Tourismus- und anderen Organisationen zusammen und kann diesen beitreten, soweit dies zweckmässig erscheint. Der Verein kann im Auftrag von anderen öffentlichen oder privaten Organisationen oder aus Eigeninitiative weitere Dienstleistungen anbieten.
Mittel:
Mitglieder- und Gönnerbeiträge, Logiernächtetaxen, Subventionen, freiwillige Zuwendungen, Geschäftsertrag der Geschäftsstelle, Ertrag des Vermögens.
Eingetragene Personen:
Gosteli, Dieter, von Wohlen bei Bern, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumberger, Roland, von Schaffhausen, in Seuzach, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Swysen-Meili, Monika, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Weidmann Breitenmoser, Verena, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Dürst, Rudolf, von Glarus, in Seuzach, Mitglied des Vorstandes und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jäggli, Caroline, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Miciecki, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Frauenfeld, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scholz, Michael, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogler, Eugen, von Lungern, in Güttingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Droz, Pierre, von Le Locle, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.