Esther Baumann-Reichlin
wohnhaft in Uyszentmargita, aus Villigen Aktuelle Mandate: Kalinka GmbH Verbundene Personen: Hanspeter Baumann, Mijo Erenda So bleiben Sie über "Esther Baumann-Reichlin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Esther Baumann-Reichlin"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Esther Baumann-Reichlin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Esther Baumann-Reichlin"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Esther Baumann-Reichlin leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Esther Baumann-Reichlin arbeiten
Gerüstbau
Gerüstbau
Privatpersonen mit dem Namen Esther Baumann-Reichlin
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Esther Baumann-Reichlin
Publikationsnummer: 4311739, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Kalinka GmbH, in Villigen, CHE-110.055.368, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2018, Publ. 4272605).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann-Reichlin, Esther, von Villigen, in Uyszentmargita (HU), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Klingnau].
Publikationsnummer: 5509164, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Kalinka GmbH, in Wettingen, CH-400.4.024.123-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2005, S. 2, Publ. 3163350).
Statutenänderung:
21.12.2009.
Sitz neu:
Villigen.
Domizil neu:
Alemanenweg 26, 5234 Villigen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen mit eingeschriebenem Brief.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichlin, Stephan, von Muotathal, in Schönengrund, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann-Reichlin, Esther, von Villigen, in Klingnau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Dachsberg (DE) und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00].
Publikationsnummer: 3163350, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Kalinka GmbH, bisher in Vordemwald, CH-400.4.024.123-4, Ausführung von Gerüstmontagen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2004, S. 2, Publ. 2279802).
Statutenänderung:
6.12.2005.
Sitz neu:
Wettingen.
Domizil neu:
Hardstrasse 76a, 5430 Wettingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturzenegger, Rolf, von Heiden, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichlin, Stephan, von Muotathal, in Schönengrund, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Baumann-Reichlin, Esther, von Villigen, in Dachsberg (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-- [bisher: Reichlin, Esther, von Muotathal].