Bendri Batti
wohnhaft in Zürich, aus Indonesien Aktuelle Mandate: enovetic ag Verbundene Personen: Armin Vogel, Christophe Claude Zaugg, Elias Schär und mehr So bleiben Sie über "Bendri Batti" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bendri Batti"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Bendri Batti" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bendri Batti"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Bendri Batti leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Bendri Batti arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Bendri Batti
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Bendri Batti
Publikationsnummer: HR02-1006027687, Handelsregister-Amt Zug, (170)
enovetic ag, in Risch, CHE-108.015.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2024, Publ. 1005938805).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feller, Fabio, von Thun, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Batti, Bendri, indonesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Calarota, Luigi, von Zürich, in Inwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Conde, Juan Carlos, von Vérossaz, in Knonau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joehro, Arie Irawan, von Meilen, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Mark, von Uetendorf, in Thalwil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schär, Elias, von Gondiswil, in Hochdorf, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vogel, Armin, von Willisau, in Ingenbohl, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zaugg, Christophe, von Eggiwil, in Murten, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005575852, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
eFrame AG, in Schwyz, CHE-145.548.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2022, Publ. 1005517416).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cortesi, Benito Aurelio, genannt Aurelio, von Poschiavo, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Batti, Bendri, indonesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005373621, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Tom Capital AG, in Küsnacht (ZH), CHE-191.446.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2020, Publ. 1005019945).
Statutenänderung:
13.12.2021.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Vermögensverwaltung und Anlageberatung. Sie kann insbesondere als Verwalterin von Kollektivvermögen nach Massgabe der anwendbaren Finanzinstitutsgesetzgebung tätig sein sowie das Angebot, die Promotion und die Platzierung von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen übernehmen und untersteht der entsprechenden staatlichen Aufsicht. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern und zu erleichtern, einschliesslich der Errichtung von Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften oder Vertretung und der Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundstücke, andere dingliche Rechte und Beteiligungen an Immobiliengesellschaften erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 9'250'000.00 [bisher: CHF 7'250'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 9'250'000.00 [bisher: CHF 7'250'000.00].
Aktien neu:
92'500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 72'500 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Batti, Bendri, indonesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rancan, Marco, von Thusis, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor Strasser, Christian Daniel, von Seon, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.