Hanspeter Baltensperger
wohnhaft in Brütten, aus Brütten Aktuelle Mandate: Baltensperger Maschinenbetrieb AG, Baltensperger Farmtechnik AG und mehr Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Hanspeter Baltensperger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hanspeter Baltensperger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hanspeter Baltensperger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hanspeter Baltensperger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hanspeter Baltensperger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hanspeter Baltensperger arbeiten
Dienstleistungen Landwirtschaft
Handel (Maschinen)
Landwirtschaft (Lebensmittel)
Dienstleistungen Landwirtschaft
Handel (Maschinen)
Landwirtschaft (Lebensmittel)
Privatpersonen mit dem Namen Hanspeter Baltensperger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hanspeter Baltensperger
Publikationsnummer: HR02-1005112907, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
LGB Landwirtschaftliche Genossenschaft Brütten, in Brütten, CHE-107.162.006, Genossenschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004538834).
Domizil neu:
c/o Ursina Baltensperger, Rietgasse 50, 8311 Brütten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baltensperger, Peter, von Brütten, in Brütten, Geschäftsführer und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmann, Heinz, von Brütten, in Brütten, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zollinger, Peter, von Zollikon, in Brütten, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baltensperger, Ursina, von Brütten, in Brütten, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6266616, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
LGB Landwirtschaftliche Genossenschaft Brütten, in Brütten, CH-020.5.900.978-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S. 42, Publ. 5086892).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baltensperger, Peter, von Brütten, in Brütten, Geschäftsführer und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer und Verwalter mit Einzelunterschrift als Geschäftsführer].
Publikationsnummer: 6051546, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Baltensperger Farmtechnik AG, in Brütten, CH-020.3.006.378-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2001, S. 7660).
Statutenänderung:
24.01.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Ersatzteilen. Ferner betreibt sie eine Reparaturwerkstätte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Ge-schäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Baltensperger Farmtechnik, in Brütten, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.1995 mit Aktiven von CHF 638'315.35 und Passiven von CHF 218'661.80, wofür 296 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden und CHF 123'653.55 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 09.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baltensperger, Peter, von Brütten, in Brütten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Agro Buchhaltungen Lerch AG, in Itingen, Revisionsstelle.