Claudia Baltensperger-Beretta
wohnhaft in Zürich, aus Zürich Aktuelle Mandate: A. Baltensperger AG Zürich Verbundene Personen: Laura Baltensperger, Daniel Müller, Andrin Jonas Studerus und mehr So bleiben Sie über "Claudia Baltensperger-Beretta" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudia Baltensperger-Beretta"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Claudia Baltensperger-Beretta" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudia Baltensperger-Beretta"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Claudia Baltensperger-Beretta leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Claudia Baltensperger-Beretta arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Claudia Baltensperger-Beretta
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Claudia Baltensperger-Beretta
Publikationsnummer: 1657687, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
A. Baltensperger AG Zürich, in Zürich, CHE-105.921.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2013, Publ. 1131929).
Statutenänderung:
28.07.2014.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Sanitär-, Lüftungs- und Heizungsunternehmung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernahm Aktiven und Passiven der Einzelfirma 'A. Baltensperger', in Zürich, gemäss Bilanz per 31.12.1987 zum Preise von CHF 100'000.--, welcher voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baltensperger, Albert, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baltensperger, Albert, von Winterthur, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Baltensperger jun., Albert];
Baltensperger-Beretta, Claudia, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
WOBMANN TREUHAND AG (CHE-107.867.673), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: WOBMANN TREUHAND AG, in Zürich (CH-020.3.928.970-2)].
Publikationsnummer: 2893542, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
A. Baltensperger AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.902.451-7, Betrieb eines Sanitärgeschäftes, Projektierung, Ausführung und Reparaturen von sanitären Anlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2002, S. 18, Publ. 477604).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baltensperger, Tranquilla, von Winterthur, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baltensperger-Beretta, Claudia, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weisstanner, Reto Werner, von Nufenen, in Steinmaur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Duppenthaler, Sibylle, von Melchnau, in Zürich, mit Einzelprokura;
Müller, Cyrill, von Zürich, in Zürich, mit Einzelprokura;
Schoch-Gugelmann, Sonja, von Zürich, in Wald ZH, mit Einzelprokura;
Bodmer, Roger, von Russikon, in Zürich, mit Einzelprokura.