Lionel Balet
wohnhaft in Grimisuat, aus Grimisuat und Saint-Léonard Aktuelle Mandate: Balet Paysage Sàrl, Fondation Manuel Michellod Verbundene Personen: Martin Michellod, Magdalena Carmen Wyssen, Jacques Pralong und mehr So bleiben Sie über "Lionel Balet" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lionel Balet"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Lionel Balet" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lionel Balet"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Lionel Balet leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Lionel Balet arbeiten
Garten- und Landschaftsbau
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Garten- und Landschaftsbau
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Lionel Balet
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Lionel Balet
Publikationsnummer: HR02-1004710331, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Pratique Vétérinaire Valesia SA, à Riddes, CHE-161.927.895, société anonyme (No. FOSC 79 du 25.04.2016, Publ. 2798297).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Balet, Lionel, de Saint-Léonard, à Sion, président, avec signature collective à trois.
Inscription ou modification de personne(s):
Fournier, Lucien, de Veysonnaz, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à trois];
Saillen, Caroline, de Dorénaz, à Fully, administratrice, secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: administratrice, secrétaire, avec signature collective à trois];
Théodoloz, Vincent, de Grône, à Conthey, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: à Chamoson, administrateur, avec signature collective à trois].
Publikationsnummer: HR02-1004551500, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Dionysia SNC, à Sierre, CHE-270.616.271, société en nom collectif (No. FOSC 4 du 06.01.2017, Publ. 3266987).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Balet, Lionel, de Grimisuat, à Grimisuat, associé, avec signature collective à trois.
Inscription ou modification de personne(s):
Fontaine, Nicolas, de Fétigny, à Sierre, associé, avec signature collective à deux [précédemment: associé, avec signature collective à trois];
Nanchen, Aurélie, de Lens, à Sierre, associée, avec signature collective à deux [précédemment: associée, avec signature collective à trois].
Publikationsnummer: 4342861, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Balet Paysage Sàrl, à Grimisuat, CHE-214.100.637, Rue du Zanio 16, 1971 Grimisuat, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
22.06.2018.
Apport en nature:
selon contrat de transfert de patrimoine du 22.06.2018 et inventaire au 01.01.2018 il est fait apport des actifs de CHF 135'714.94 et des passifs envers les tiers de CHF 115'714.94 de l'entreprise individuelle 'Balet Lionel, Lumières et Jardins', à Grimisuat (CHE-206.034.636), soit un actif net de CHF 20'000.00 contre remise de 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
But:
Aménagement de jardins, paysagisme, entretien des espaces verts, mise en valeur des jardins par la lumière (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Balet, Lionel, de Grimisuat, à Grimisuat, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 22.06.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.