Daniel Laszlo Bajka
wohnhaft in Mönchaltorf, aus Wetzikon (ZH) Aktuelle Mandate: Other-Side Oasis GmbH, Goodmood GmbH und mehr Verbundene Personen: Paulina Rath, Carlos Graterol, Yascha Leon Fengler und mehr So bleiben Sie über "Daniel Laszlo Bajka" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Daniel Laszlo Bajka"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Daniel Laszlo Bajka" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Daniel Laszlo Bajka"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Daniel Laszlo Bajka leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Daniel Laszlo Bajka arbeiten
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Handel (Maschinen)
Handel (sonstiges)
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Handel (Maschinen)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Daniel Laszlo Bajka
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Laszlo Bajka
Publikationsnummer: 3339293, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
IOTAL Technology Group (Europe) GmbH, in Uitikon, CHE-375.220.946, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2565279).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lim, Francis, chinesischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Andreas, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Uitikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bajka, Daniel, von Wetzikon ZH, in Romanshorn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 3309797, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sparkzone GmbH, in Uster, CHE-113.183.531, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2015, Publ. 2303797).
Statutenänderung:
19.12.2016.
Stammkapital neu:
CHF 22'300.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Ditzhuijzen, Thomas, von Wallbach, in Wallbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 23 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bajka, Daniel Laszlo, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Lehmann, Andreas, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Uitikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 2303797, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sparkzone GmbH, in Uster, CHE-113.183.531, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2013, Publ. 7143128).
Statutenänderung:
16.07.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Zugang- und Zutritts-Kontroll-Lösungen, den Handel von Halbfabrikaten, Ersatzteilen und Zubehör aller Art, Import und Export von Waren aller Art, die Wartung von diesen Systemen, den Betrieb von zentralen Steuerungs-Systemen sowie verwandte Geschäftsbereiche für Reparatur-Werkstätten und ähnlichen Lösungen. Sie kann Beratungs- und Projekt-Dienstleistungen in diesem Segment anbieten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche errichten, sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte, sowie Wertschriften erwerben, belasten, veräussern, verwalten, halten oder verwerten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petersen-Christiansen, Susanne Alwiene, deutsche Staatsangehörige, in Wetzikon ZH, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bajka, Daniel Laszlo, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Lehmann, Andreas, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Uitikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.