Katerina Heidi Bärtschi
wohnhaft in Worb, aus Sumiswald Aktuelle Mandate: movemotion GmbH Verbundene Personen: Marianne Beyeler So bleiben Sie über "Katerina Heidi Bärtschi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Katerina Heidi Bärtschi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Katerina Heidi Bärtschi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Katerina Heidi Bärtschi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Katerina Heidi Bärtschi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Katerina Heidi Bärtschi arbeiten
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Katerina Heidi Bärtschi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Katerina Heidi Bärtschi
Publikationsnummer: 6676630, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Bärtschi Schmidt GmbH, in Biel/Bienne, CH-073.4.013.764-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2004, S. 4, Publ. 2065880).
Statutenänderung:
29.02.2012, 22.03.2012.
Firma neu:
B & B Innoforce GmbH.
Sitz neu:
Rüdtligen-Alchenflüh.
Domizil neu:
c/o Frau Katerina Bärtschi, Franz-Schnyder-Weg 4, 3422 Rüdtligen-Alchenflüh.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Kreation, Produktion, den Verkauf und den Handel mit Waren aller Art;
Betreiben von Websites und Durchführung von Internetprojekten;
die Schulung, Beratung und Betreuung von EDV-Anwendungen, Personal-Training und Coaching sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in diesen Bereichen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche erwerben, Zweigniederlassungen errichten und Liegenschaften erwerben oder verkaufen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder mit diesem in einem Zusammenhang stehen. Gemäss Erklärung vom 29.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bärtschi, Hans-Ulrich, von Sumiswald, in Biel BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00;
Schmidt Bärtschi, Inge, deutsche Staatsangehörige, in Biel BE, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschi, Katerina Heidi, von Sumiswald, in Worb, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Beyeler, Marianne, von Guggisberg, in Worb, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 4024976, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Staub Formtech AG, in Biberist, CH-251.3.000.376-6, Modell- und Formenbau usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2002, S. 10, Publ. 445660).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kern, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Grossmaischeid (D), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Bärtschi, Katerina Heidi, von Sumiswald, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iseli, Thomas, von Lommiswil, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Staub Formtech AG, in Biberist, Modell- und Formenbau usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2001, S. 2255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Urs, von Dürrenroth, in Horriwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschi, Katerina Heidi, von Sumiswald, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.