Felix Bär
wohnhaft in Mettmenstetten, aus Kappel am Albis Aktuelle Mandate: Bär Bau AG, Bär Bautech AG So bleiben Sie über "Felix Bär" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Felix Bär"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Felix Bär" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Felix Bär"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Felix Bär leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Felix Bär arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Felix Bär
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Felix Bär
Publikationsnummer: 3088329, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bär Bohrtech AG, in Kappel am Albis, CHE-113.994.914, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2014, Publ. 1343731).
Statutenänderung:
16.09.2016.
Firma neu:
Bär Bautech AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von sämtlichen Dienstleistungen im Bausektor. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Bruno, von Kappel am Albis, in Kappel am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Affoltern am Albis];
Bär, Felix, von Kappel am Albis, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kappel am Albis].
Publikationsnummer: 2859847, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bär Aushub und Transport AG, in Kappel am Albis, CHE-106.943.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2014, Publ. 1343729).
Statutenänderung:
11.05.2016.
Firma neu:
Bär Baulogistik AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Dienstleistungen im Bereich Baulogistik, Aushub und die Ausführung von Transporten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bär, Ulrich, von Kappel am Albis, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Felix, von Kappel am Albis, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2090701, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Ethelred AG, in Basel, CHE-103.598.965, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2014, Publ. 1783503).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger Treuhand AG, in Binningen, Revisionsstelle;
Bär, Felix, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel, Revisionsstelle;
Buchser, Dieter, von Basel, in Rothenfluh, mit Kollektivunterschrift zu zweien.