Dialma Jakob Bänziger
wohnhaft in Richterswil, aus Zürich und Lutzenberg Aktuelle Mandate: Bänziker D.J., Diplomingenieur ETH/SIA Ingenieurbureau für Brücken-, Hoch- u. Tiefbau sowie für Vorfabrikation. Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Dialma Jakob Bänziger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dialma Jakob Bänziger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dialma Jakob Bänziger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dialma Jakob Bänziger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dialma Jakob Bänziger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dialma Jakob Bänziger arbeiten
BranchCode_n/a
BranchCode_n/a
Privatpersonen mit dem Namen Dialma Jakob Bänziger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dialma Jakob Bänziger
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
DR Druckerei Richterswil AG, in R i c h t e r s w i l , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.1998, S. 7663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bänziger, Dialma Jakob, von Zürich und Lutzenberg, in Richterswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wengle, Dr. Richard, von Richterswil und Kreuzlingen, in Richterswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Hatt, Rudolf, von Waltalingen, in Richterswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Bänziger + Köppel + Partner Ingenieure + Planer SIA ASIC Diplomingenieure ETH, in Altstätten, Tiefenackerstrasse 4, 9450 Altstätten, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Bänziger + Köppel + Partner Ingenieure SIA ASCI Diplomingenieure ETH.
Rechtsnatur Hauptsitz:
Kollektivgesellschaft.
Hauptsitz:
Buchs SG.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
18.12.1975 [letzte Publikation: SHAB Nr. 37 vom 22.02.1996, S. 1047].
Zweck Hauptsitz:
Ingenieurbüro für Brückenbau, Hoch- und Tiefbau, Bauleitungen, Sanierungen, Ingenieurbiologie, Bauphysik, Expertisen, Beratungen.
Eingetragene Personen:
Bacchetta, Aldo, von Astano, in Thalwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Bänziger, Dialma Jakob, von Zürich und Lutzenberg, in Richterswil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Brändli, Werner, von Dürnten, in Maienfeld, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Köppel, Albert Josef, von Au SG, in Buchs SG, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Walser, Reto, von Grüsch, in Altstätten, mit Einzelprokura.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Bänziger + Köppel + Partner Ingenieure + Planer SIA ASIC Diplomingenieure ETH, in Mels, Butzerrainstrasse, 8887 Mels, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma des Hauptsitzes:
Bänziger + Köppel + Partner Ingenieure + Planer SIA ASIC Diplomingenieure ETH.
Rechtsnatur:
Kollektivgesellschaft.
Hauptsitz:
Buchs SG.
Eingetragen im HRG am HS:
18.12.1975 [letzte Publikation: SHAB Nr. 127 vom 04.07.1995, S. 3740].
Zweck:
Ingenieurbüro für Brückenbau, Hoch- und Tiefbau, Bauleitungen, Sanierungen, Ingenieurbiologie, Bauphysik, Expertisen, Beratungen.
Eingetragene Personen:
Bacchetta, Aldo, von Astano, in Uitikon Waldegg (Uitikon), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Bänziger, Dialma Jakob, von Zürich und Lutzenberg, in Richterswil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Brändli, Werner, von Dürnten, in Maienfeld, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Köppel, Albert Josef, von Au SG, in Buchs SG, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Walser, Rolf, von Rehetobel, in Heiligkreuz (Mels), mit Einzelprokura.