Daniel Badstuber
wohnhaft in Meilen, aus Zürich Aktuelle Mandate: dabamed AG, Josafe AG Verbundene Personen: Hans-Conrad Wyder, Christian Juchler, Valeria Etter und mehr So bleiben Sie über "Daniel Badstuber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Daniel Badstuber"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Daniel Badstuber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Daniel Badstuber"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Daniel Badstuber leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Daniel Badstuber arbeiten
Durchführung von Reparaturen und Installationen
Handel (Konsumgüter)
Durchführung von Reparaturen und Installationen
Handel (Konsumgüter)
Privatpersonen mit dem Namen Daniel Badstuber
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Badstuber
Publikationsnummer: HR02-1005348192, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
dabamed AG, in Uster, CHE-372.872.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2021, Publ. 1005267670).
Statutenänderung:
29.11.2021.
Sitz neu:
Illnau-Effretikon.
Domizil neu:
Länggstrasse 17, 8308 Illnau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badstuber, Daniel, von Zürich, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Badstuber, Beat, von Zürich, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004874153, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
dabamed AG, in Uster, CHE-372.872.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2019, Publ. 1004681702).
Statutenänderung:
08.04.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badstuber, Daniel, von Zürich, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Volketswil].
Publikationsnummer: HR02-1004712015, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Josafe AG, in Günsberg, CHE-470.047.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 09.08.2012, S.0, Publ. 6803326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritschard, Martin, von Oberhofen am Thunersee, in Münchenwiler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ritschard, Philipp, von Oberhofen am Thunersee, in Münchenwiler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badstuber, Daniel, von Zürich, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Badstuber, Beat, von Zürich, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schär, Josef, von Walterswil (BE), in Günsberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].