Filip Aulin
wohnhaft in Oberrieden, aus Oberrohrdorf Aktuelle Mandate: Ecoknights Holding AG in Liquidation, Townscape One GmbH Verbundene Personen: Henrik Sassenscheidt, Miang Lee Gwendolyn Aulin So bleiben Sie über "Filip Aulin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Filip Aulin"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Filip Aulin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Filip Aulin"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Filip Aulin leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Filip Aulin arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Filip Aulin
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Filip Aulin
Publikationsnummer: HR02-1006075190, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Ecoknights Holding AG, in Winterthur, CHE-114.400.458, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004811968).
Firma neu:
Ecoknights Holding AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.06.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aulin, Filip, von Oberrohrdorf, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004993134, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Townscape One GmbH, in Zürich, CHE-114.995.804, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2018, Publ. 4098949).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aulin, Filip, von Oberrohrdorf, in Wollerau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 420 Stammanteilen zu je CHF 50.00 [bisher: in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Aulin, Gwendolyn Miang Lee, singapurische Staatsangehörige, in Wollerau, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004811968, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Ecoknights Holding AG, in Zürich, CHE-114.400.458, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2015, S.0, Publ. 2067627).
Statutenänderung:
14.01.2020.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
c/o Consultive Treuhand AG, Gertrudstrasse 1, 8400 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhart, Marc Peter, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aulin, Filip, von Oberrohrdorf, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.