David Aro
wohnhaft in Hallau, aus Riehen Aktuelle Mandate: Kreation82 GmbH Verbundene Personen: Christopher Robert Pythoud So bleiben Sie über "David Aro" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "David Aro"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "David Aro" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "David Aro"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen David Aro leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen David Aro arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen David Aro
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: David Aro
Publikationsnummer: HR02-1005802438, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Linearis AG, in Wilchingen, CHE-106.435.532, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, Publ. 1005377172).
Domizil neu:
Hauptstrasse 45, 8217 Wilchingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aro, David, von Riehen, in Hallau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nardi, Gabriela, von Zürich, in Wilchingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nardi, Nico Lineo, von Zürich, in Wilchingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-1005787321, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Kreation82 GmbH, in Hallau, CHE-392.038.420, Hauptstrasse 7, 8215 Hallau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Architektur- und Planungsbüros, die Ausführung von Planungsarbeiten, Bauleitungen sowie die Beratung im Baubereich sowie sämtlichen damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 29.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Aro, David, von Riehen, in Hallau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Pythoud, Christopher Robert, von Haut-Intyamon, in Wilchingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1004590823, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Linearis AG, in Wilchingen, CHE-106.435.532, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2012, S.0, Publ. 6784604).
Statutenänderung:
14.03.2019.
Domizil neu:
Bettenstrasse 35, 8217 Wilchingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 2'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pythoud-Gutierrez, Maryann, von Albeuve, in Wilchingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nardi, Maurizio, von Zürich, in Wilchingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Aro, David, von Riehen, in Hallau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pythoud, Christopher Robert, von Haut-Intyamon, in Wilchingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pythoud, Jean-Luc, von Haut-Intyamon, in Wilchingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].