Hermann F. Anhalm
wohnhaft in Oftringen, aus Österreich Aktuelle Mandate: Opto Consult AG Verbundene Personen: Jan-Ole Heering, Kristina Böhnke So bleiben Sie über "Hermann F. Anhalm" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hermann F. Anhalm"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hermann F. Anhalm" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hermann F. Anhalm"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hermann F. Anhalm leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hermann F. Anhalm arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Hermann F. Anhalm
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hermann F. Anhalm
Publikationsnummer: HR02-1004986103, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Keradonum Stiftung Hornhautbank, in Olten, CHE-114.617.271, Stiftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2019, Publ. 1004720547).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andracchio, Silvana, von Zürich, in Hunzenschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Anhalm, Hermann, österreichischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heim-Niederer, Beatrice, von Neuendorf und Walzenhausen und Olten, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 3240751, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Keradonum Stiftung Hornhautbank, in Olten, CHE-114.617.271, Stiftung (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2015, Publ. 2507197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchter, Frank, von Oetwil am See, in Roggwil (BE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grossenbacher-Schmid, Ruth, von Obererlinsbach, in Erlinsbach (SO), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reize, Dr. Elmar, von Welschenrohr, in Wünnewil-Flamatt, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andracchio, Silvana, von Zürich, in Hunzenschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Anhalm, Hermann, österreichischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trotter, Marco, von Starrkirch-Wil, in Hägendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Sury, Susamma, von Solothurn, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vo, Thong, von Olten, in Hägendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 937169, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Interlens AG (Interlens SA) (Interlens Ltd), in Aarau, CHE-100.474.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2010, S. 1, Publ. 5863018).
Statuten neu:
14.06.2013.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 14.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012 mit Aktiven von CHF 431'874.77 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 29'700.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Der Alleinaktionär erhält 1'000 Stammanteile zu CHF 100.00.
Firma neu:
Interlens GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 14.06.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bärtschi, Michael, von Eggiwil und Zürich, in Oberwangen b. Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Bernhard, von Adlikon, in Riniken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anhalm, Hermann, österreichischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälti, Raymond, von Rüderswil, in Amsoldingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Acklin & Keusch AG (CHE-109.863.887), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Aurèle, von Diemtigen, in Hirschthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 1000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].