Ernst Amacher
wohnhaft in Goldswil, aus Brienzwiler Aktuelle Mandate: Teppich Amacher AG Verbundene Personen: Bruno Amacher, Elfriede Amacher-Debelak So bleiben Sie über "Ernst Amacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ernst Amacher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ernst Amacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ernst Amacher"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ernst Amacher leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ernst Amacher arbeiten
Übriger Aus- und Innenausbau
Übriger Aus- und Innenausbau
Privatpersonen mit dem Namen Ernst Amacher
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ernst Amacher
Publikationsnummer: 6074094, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Teppich Amacher AG, in Ringgenberg BE, CH-092.3.008.164-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.1995, S. 2084).
Statutenänderung:
03.03.2011.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Verkauf und das Verlegen von Bodenbelägen, Parkett und Teppichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zsammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme im Zusammenhang mit der Gründung sind aus dens Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven (inkl.
Ringgenberg-Gbbl:
Nr. 650-1) von CHF 507'641.55 und Passiven von CHF 365'568.95 der Einzelfirma 'Ernst Amacher', in Goldswil, Gemeinde Ringgenberg BE gemäss Sacheinlageverträgen vom 22.03.1995 zum Preis von CHF 142'072.60, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 42'072.60 als Darlehen gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 03.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Der Hinweis auf die Anzahl Mitglieder des Verwaltungsrates ist gestrichen worden, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Verwaltungsrat: 1 oder mehrere Mitglieder].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Michel, Ulrich, von Bönigen, in Bönigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amacher, Ernst, von Brienzwiler, in Goldswil bei Interlaken (Ringgenberg BE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Goldswil bei Interlaken (Interlaken), Präsident mit Einzelunterschrift];
Amacher, Bruno, von Brienzwiler, in Niederried bei Interlaken, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Ringgenberg BE, Mitglied mit Einzelunterschrift].
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Habitat AG in Konkursliquidation, in Weesen, Erstellung und Betrieb des Kurzentrums Mariahalden usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.117 vom 20.6.1995 S.3444).
Firma neu:
Habitat AG in Liquidation. Die Gesellschaft besteht nur noch zum Zwecke der Liquidation.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amacher-Gasser, Julia, von Dürnten, in Weesen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amacher, Dr.
Ernst, von Dürnten, in Zug, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift (bisher:
Präsident);
Amacher, Ralph, von Dürnten, in Zürich, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied).