Lukas Allenbach
wohnhaft in Bern, aus Brig-Glis Aktuelle Mandate: Hunziker Betatech AG Verbundene Personen: Rudolf Moser, Adrian Sigrist, Christian Thomas Allgäuer und mehr So bleiben Sie über "Lukas Allenbach" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lukas Allenbach"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Lukas Allenbach" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lukas Allenbach"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Lukas Allenbach leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Lukas Allenbach arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Lukas Allenbach
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Lukas Allenbach
Publikationsnummer: HR02-1005523710, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hunziker Betatech AG, in Winterthur, CHE-105.954.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2022, Publ. 1005406543).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krebs, Daniel, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Oehy, Peter, von Häggenschwil, in Diessenhofen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allenbach, Lukas, von Brig-Glis, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Beurer, Ivo Heinz, von Altnau, in Wil (SG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 1061465, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Personalfürsorgestiftung der Firma Photo Klopfenstein AG, in Adelboden, CH-092.7.005.053-5, Stiftung (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2012, Publ. 6647762).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Firma Photo Klopfenstein AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 17.07.2013 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allenbach, Lukas, von Adelboden, in Adelboden, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Klopfenstein, Peter, von St. Stephan, in Adelboden, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Klopfenstein, Stefan, von St. Stephan, in Adelboden, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3441450, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Personalfürsorgestiftung der Firma Photo Klopfenstein AG, in Adelboden, CH-092.7.005.053-5, Stiftung (SHAB Nr. 212 vom 04.11.2003, S. 5, Publ. 1243296).
Domizil neu:
c/o Photo Klopfenstein AG, Dorfstrasse 29, 3715 Adelboden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klopfenstein, Peter, von St. Stephan, in Adelboden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klopfenstein, Markus, von St. Stephan, in Adelboden, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hager, Samuel, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klopfenstein, Peter, von St. Stephan, in Adelboden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klopfenstein, Stefan, von St. Stephan, in Adelboden, Vizepräsident und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allenbach, Lukas, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.