Gabriele Alioth
wohnhaft in Termonfeckin, aus Biel-Benken, Arlesheim und Basel Aktuelle Mandate: Caracol Verlag der Autorinnen & Autoren GmbH Verbundene Personen: Monika Schnider, Erika Frey Timillero, Clemens Umbricht und mehr So bleiben Sie über "Gabriele Alioth" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gabriele Alioth"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Gabriele Alioth" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gabriele Alioth"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Gabriele Alioth leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Gabriele Alioth arbeiten
Betreiben eines Verlagswesens (analog/digital)
Betreiben eines Verlagswesens (analog/digital)
Privatpersonen mit dem Namen Gabriele Alioth
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Gabriele Alioth
Publikationsnummer: HR02-1005537806, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Caracol Verlag der Autorinnen & Autoren GmbH, in Warth-Weiningen, CHE-352.382.638, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2020, Publ. 1004835137).
Statutenänderung:
27.07.2022.
Stammkapital neu:
CHF 25'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alioth, Gabriele, von Basel, in Termonfeckin (IE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Frey Timillero, Erika, von Wangen bei Olten, in Luzern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Müller, Matthias, von Basel, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Schnider, Monika, von Vals, in St. Gallen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Umbricht, Clemens, von Untersiggenthal, in Andwil SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 5365880, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Eloxor AG, bisher in Binningen, CH-280.3.911.737-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 31.03.2008, S. 5, Publ. 4406396).
Gründungsstatuten:
27.02.1952.
Statutenänderung:
18.11.2009.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
c/o INFIBA Vermögensverwaltungs AG, Paulusgasse 12, 4051 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Vermögenswerten und - soweit in ihrem Eigentum - auch die Nutzung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten und gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich daran beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 70'000.00.
Liberierung:
CHF 70'000.00.
Aktien:
70 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alioth, Gabriele, von Basel, in Julianstown / Co. Meath (IE), mit Einzelunterschrift;
Alioth, Martin, von Basel, in Julianstown / Co. Meath (IE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schneider, Marianne, von Basel, in Riehen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Speringer-Vogler, Esther Marie-Louise, von Neuenburg, in Gempen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Jorns Treuhand AG, in Oensingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Dieter W., von Basel, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 674082, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Eloxor AG, in Binningen, Galvanischer Betrieb zur Veredelung von Metallen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2001, S. 8312).
Domizil neu:
c/o Jürg A. Zellweger, jaz buchhaltungen, Holeerain 4, 4102 Binningen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alioth, Martin, von Basel, Arlesheim und Biel BE, in Julianstown (Co. Meath, IRL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Alioth, Dr. Martin Alexander, von Basel und Arlesheim und Biel, in Julianstown (IRL), ohne Zeichnungsberechtigung];
Speringer-Vogler, Esther Marie-Louise, von Neuenburg, in Gempen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Alioth, Gabriele, von Basel, Arlesheim und Biel BE, in Julianstown (Co. Meath, IRL), mit Einzelunterschrift.