Svetlana Alig
wohnhaft in Glattfelden, aus Zürich Aktuelle Mandate: Bohemian Crystal GmbH Verbundene Personen: Martin Alig So bleiben Sie über "Svetlana Alig" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Svetlana Alig"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Svetlana Alig" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Svetlana Alig"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Svetlana Alig leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Svetlana Alig arbeiten
Betreiben von Versand- und Online-Shops
Betreiben von Versand- und Online-Shops
Privatpersonen mit dem Namen Svetlana Alig
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Svetlana Alig
Publikationsnummer: 1924505, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Alig IT-Consulting GmbH, in Glattfelden, CHE-105.453.289, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2013, Publ. 1112611).
Statutenänderung:
17.12.2014.
Firma neu:
Bohemian Crystal and Consulting GmbH.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren aller Art und die Beratung im Bereich der Informationstechnologie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 06.04.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Martin Alig, in Volketswil, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2000 mit Aktiven von CHF 21'752.10 und Passiven von CHF 0.--, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 1'752.10 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alig, Svetlana, von Zürich, in Glattfelden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00];
Alig, Martin, von Zürich, in Glattfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00].
Publikationsnummer: 1112611, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Alig IT-Consulting GmbH, in Glattfelden, CH-020.4.023.361-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2013, Publ. 7024734).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alig, Martin, von Volketswil, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alig, Svetlana, von Zürich, in Glattfelden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Alig, Martin, von Zürich, in Glattfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00.
Publikationsnummer: 7024734, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Alig IT-Consulting GmbH, in Glattfelden, CH-020.4.023.361-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2009, S. 26, Publ. 4937594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alig, Martin, von Zürich, in Glattfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00;
Alig, Svetlana, von Zürich, in Glattfelden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alig, Martin, von Volketswil, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00.