Thomas Philipp Alder
wohnhaft in Lömmenschwil, aus Herisau Aktuelle Mandate: treuland, Treuhandverband Landwirtschaft Schweiz, BBV Treuhand Verbundene Personen: Sara Fazan, Beat Schläppi, Christian Bernasconi und mehr So bleiben Sie über "Thomas Philipp Alder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Philipp Alder"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Thomas Philipp Alder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Philipp Alder"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Thomas Philipp Alder leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Thomas Philipp Alder arbeiten
Verbände und Vereinigungen
Treuhändische Dienstleistungen
Verbände und Vereinigungen
Treuhändische Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Thomas Philipp Alder
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Philipp Alder
Publikationsnummer: HR02-1005158036, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Verein Obstsortensammlung Roggwil, in Roggwil (TG), CHE-352.963.692, Verein (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2020, Publ. 1004979935).
Domizil neu:
Hofen 7, 9325 Roggwil TG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder, Thomas Philipp, von Herisau, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Germann, Walter, von Roggwil (TG), in Frasnacht (Arbon), Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR01-1004679114, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Verein Obstsortensammlung Roggwil, in Roggwil (TG), CHE-352.963.692, Hofen 7, 9325 Roggwil TG, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
27.05.1994. 05.03.2014.
Zweck:
Die Thurgauer Regierung hat im Rahmen der Landumlegung in Hofen/Roggwil 3 ha Land für eine Obstsortensammlung erworben. Sie überlässt dieses dem Verein pachtweise zur Erfüllung des Vereinszwecks. Der Verein plant, errichtet und pflegt die Obstsortensammlung. Er wird durch die kantonale Zentralstelle für Obstbau Arenenberg beraten.
Der Verein setzt sich folgende Ziele:
- den früheren Obstbau unserer Nachfahren zu erhalten;
- Hochstämme pflanzen und alte, rare Sorten sammeln und erhalten;
- Hochäcker erhalten und wieder herrichten;
- ein für den Oberthurgau typisches Landschaftsbild erhalten;
- eine extensive, der Mäusebekämpfung angepasste Unternutzung durchführen;
- Boden, der für den Obstbau ungeeignet ist, im Interesse des Natur und Vogelschutzes bepflanzen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Spenden, Erträge aus Veranstaltungen, Erträge aus dem Verkauf von Früchten und deren Produkte, Erträge aus dem Vermögen, Pachterträge.
Eingetragene Personen:
Alder, Thomas Philipp, von Herisau, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Kradolfer, Walter, von Erlen, in Salmsach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Germann, Walter, von Roggwil (TG), in Frasnacht (Arbon), Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gsell, Bruno, von Egnach, in Egnach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzelmann, Urs, von Liestal, in Kümmertshausen (Erlen), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leutenegger, Ursula, von Sirnach, in Arbon, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwingli, Hans Jakob Alfred, von Nesslau, in Flawil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5004098, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Wohnbaugenossenschaft Birnbäumen, in St. Gallen, CH-320.5.000.738-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2006, S. 12, Publ. 3183012).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder, Thomas, von Herisau, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engel, Thomas, von Kirchberg SG, in St. Gallen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.