Heinrich Aeppli
wohnhaft in Zürich, aus Zürich Aktuelle Mandate: Klinik Lindenegg AG Verbundene Personen: Yvonne Schärer, Kathrin Feist-Aeppli So bleiben Sie über "Heinrich Aeppli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Heinrich Aeppli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Heinrich Aeppli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Heinrich Aeppli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Heinrich Aeppli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Heinrich Aeppli arbeiten
Betreiben von Pflegeheimen und stationären Einrichtungen
Betreiben von Pflegeheimen und stationären Einrichtungen
Privatpersonen mit dem Namen Heinrich Aeppli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Heinrich Aeppli
Publikationsnummer: HR02-1005591004, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Klinik Lindenegg AG, in Zürich, CHE-107.925.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2022, Publ. 1005494515).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
di Gallo, Raphael, von Trogen, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Heinrich Aeppli.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeppli, Heinrich, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Feist-Aeppli, Kathrin, deutsche Staatsangehörige, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Feist, Kathrin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5107478, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Tova Trading GmbH, in Zürich, CH-020.4.018.218-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 01.12.2000, S. 8197).
Firma neu:
Tova Trading GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.06.2009 aufgelöst. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 17.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeppli, Heinrich, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00 [bisher:in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2344020, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Klinik Lindenegg AG, in Zürich, Betrieb eines Krankenheimes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2000, S. 7372).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubelmann, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeppli, Heinrich, von Zürich, in Zürich, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baar];
Mullis, Raphael, von Flums, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.