Lukas Othmar Achermann
wohnhaft in Horw, aus Buochs Aktuelle Mandate: Jialu GmbH Verbundene Personen: Jiayin Liu So bleiben Sie über "Lukas Othmar Achermann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lukas Othmar Achermann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Lukas Othmar Achermann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lukas Othmar Achermann"
|
|
Lukas Othmar Achermann
wohnhaft in Horw, aus Buochs Aktuelle Mandate: jialu National AG Verbundene Personen: Jiayin Liu So bleiben Sie über "Lukas Othmar Achermann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lukas Othmar Achermann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Lukas Othmar Achermann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lukas Othmar Achermann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Lukas Othmar Achermann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Lukas Othmar Achermann arbeiten
Unternehmensführung und Verwaltung
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Unternehmensführung und Verwaltung
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Privatpersonen mit dem Namen Lukas Othmar Achermann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Lukas Othmar Achermann
Publikationsnummer: HR02-1005564912, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
jialu National AG, in Hochdorf, CHE-428.901.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2015, S.0, Publ. 2351067).
Statutenänderung:
14.09.2022.
Sitz neu:
Horw.
Domizil neu:
Schwandenallee 5, 6047 Kastanienbaum.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Lukas Othmar, von Buochs, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hochdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Liu, Jiayin, von Buochs, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hochdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004482004, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Genossenschaft Zukunft Hofdere, in Hochdorf, CHE-364.424.947, Genossenschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2015, Publ. 1955687).
Domizil neu:
c/o Convicta Treuhand AG, Hauptstrasse 54, 6280 Hochdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Lukas Othmar, von Buochs, in Hochdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Büren, Stephan, von Emmen, in Hochdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2351067, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
jialu National AG, in Hochdorf, CHE-428.901.828, Hauptstrasse 21, 6280 Hochdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.08.2015.
Zweck:
Führung von Gastronomiebetrieben sowie Produktion von und Handel mit Nahrungsmitteln;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Wertschriften;
Aufnahme und Gewährung von Darlehen;
Stellung von Garantien und anderen Sicherheiten;
Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Immaterialgüterrechten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 27.08.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Achermann, Lukas Othmar, von Buochs, in Hochdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Liu, Jiayin, von Buochs, in Hochdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.