Dirk Michael Abels
wohnhaft in Ittigen, aus Deutschland Aktuelle Mandate: INTACON Holding AG Verbundene Personen: Holger Werner Max Schilling So bleiben Sie über "Dirk Michael Abels" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dirk Michael Abels"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dirk Michael Abels" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dirk Michael Abels"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dirk Michael Abels leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dirk Michael Abels arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Dirk Michael Abels
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dirk Michael Abels
Publikationsnummer: 1601055, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
INTACON Holding AG, bisher in Embrach, CHE-101.333.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2012, Publ. 6740648).
Statutenänderung:
19.05.2014.
Sitz neu:
Balsthal.
Domizil neu:
Ziegelweg 4, 4710 Balsthal.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abels, Dirk Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Murg (DE), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schilling, Holger Werner Max, von Romanshorn, in Balsthal, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfungen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6740648, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
INTACON Holding AG, bisher in Adligenswil, CH-100.3.024.378-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2008, S. 11, Publ. 4734722).
Gründungsstatuten:
19.12.2000.
Statutenänderung:
25.04.2012.
Sitz neu:
Embrach.
Domizil neu:
Hardhofstrasse 15, 8424 Embrach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Werner, von Adligenswil und Au SG, in Adligenswil, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilling, Holger Werner Max, von Romanshorn, in Pfungen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schilling, Holger, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Abels, Dirk Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Murg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Abels, Dirk].
Publikationsnummer: 3943426, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
INTACON Holding AG, in Adligenswil, CH-100.3.024.378-9, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften, Unternehmungen oder Organisationen und deren Finanzierung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2000, S. 8876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathis, Erwin, von Wolfenschiessen, in Buttisholz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abels, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Murg (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Murg (D)];
Schilling, Holger, von Romanshorn, in Pfungen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.