Auskünfte zu xSenda AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber xSenda AG
- xSenda AG hat den Sitz in Zürich, ist aktiv und im Bereich «Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen» tätig.
- Das Management der am 14.02.2018 gegründeten Firma xSenda AG besteht aus 4 Personen.
- Der Handelsregistereintrag der Firma wurde zuletzt am 22.07.2024 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- xSenda AG ist im Kanton ZH unter der UID CHE-251.396.413 eingetragen.
Management (4)
neueste Verwaltungsräte
neuste Zeichnungsberechtigte
Peter Luzius von Salis,
Romedo Andreoli,
Gabriela Mantel,
Armon Ruben
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
14.02.2018
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-350.3.012.844-7
UID/MWST
CHE-251.396.413
Branche
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die weltweite Beratung, Planung, Projektierung, Beschaffung, Vermittlung, Bereitstellung, Finanzierung, sowie den Verkauf und Handel von Marketing-, Strategie-, Telekommunikations-, Energie- und IT-Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- engiadina-bc ag
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: xSenda AG
Publikationsnummer: HR02-1006090057, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
xSenda AG, in Zürich, CHE-251.396.413, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2024, Publ. 1006046018).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lorenz, Alexander Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andreoli, Romedo, von Cazis, in Trin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
von Salis, Peter Luzius, genannt Luzi, von Bregaglia, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1006046018, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
xSenda AG, in Zürich, CHE-251.396.413, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2024, Publ. 1006029869).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kampfer, Christian, von Wetzikon (ZH), in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1006029869, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
xSenda AG, in Zürich, CHE-251.396.413, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2023, Publ. 1005764718).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bacher, Heiko, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andreoli, Romedo, von Cazis, in Trin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mantel, Gabriela, genannt Gaby, von Zürich, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien;
von Salis, Peter Luzius, genannt Luzi, von Bregaglia, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.