Auskünfte zu Wasserversorgungsgenossenschaft Naz
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Wasserversorgungsgenossenschaft Naz
- Wasserversorgungsgenossenschaft Naz hat den Sitz in Bergün/Bravuogn und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Bereitstellung von Wasser und Abführung von Abwasser».
- Wasserversorgungsgenossenschaft Naz hat 3 Personen im Management.
- Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 03.11.2021. Alle Handelsregistereinträge können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF gespeichert werden.
- Die Organisation Wasserversorgungsgenossenschaft Naz ist unter der UID CHE-101.449.886 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
16.06.1972
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Bergün Filisur
Handelsregisteramt
GR
Handelsregister-Nummer
CH-350.5.000.452-7
UID/MWST
CHE-101.449.886
Branche
Bereitstellung von Wasser und Abführung von Abwasser
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Genossenschaft erwirbt von der Gemeinde Bergün/Bravuogn die südlich der Mulixerbrücke entspringende Quelle in Form eines dinglich begründeten Quellenrechts, die Quellenfassung, die Brunnenstube sowie die Wasserleitung nach Naz bis zur Abzweigung der Privatanschlüsse; die Genossenschaft kann bei Bedarf weitere Quellen, Quellrechte oder Wasserbezugsrechte für ihre Wasserversorgung erwerben.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Wasserversorgungsgenossenschaft Naz
Publikationsnummer: HR02-1005326122, Handelsregister-Amt Graubünden
Wasserversorgungsgenossenschaft Naz, in Bergün Filisur, CHE-101.449.886, Genossenschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2018, Publ. 4038753).
Domizil neu:
Veja Alvra 50, Postfach, 7482 Bergün/Bravuogn [Behördliche Umadressierung].
Publikationsnummer: 4038753, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Wasserversorgungsgenossenschaft Naz, in Bergün/Bravuogn, CHE-101.449.886, Genossenschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2015, Publ. 2326659).
Sitz neu:
Bergün Filisur. [Sitzänderung von Amtes wegen infolge Gemeindefusion.]
Publikationsnummer: 2326659, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Wasserversorgungsgenossenschaft Naz, in Bergün/Bravuogn, CHE-101.449.886, Genossenschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2013, Publ. 1031755).
Statutenänderung:
06.08.2011.
Domizil neu:
c/o Irene Gadient u. Christian Clement, Chant da Farrer 114, Postfach, 7482 Bergün/Bravuogn.
weitere Adresse neu:
c/o Christian Clement, Canovastrasse 11, 7430 Thusis.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Haftung: Persönliche und solidarische Haftung der Mitglieder bis zum Betrag von CHF 2'000.--. Ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Jeder Genossenschafter hat pro Wohnhaus mindestens einen Anteilschein von CHF 300.-- zu übernehmen.].Publikationsorgan neu: Anschlag am 'schwarzen Brett', Amtsblatt des Kantons Graubünden sowie SHAB in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung vom 03.08.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dübendorfer, Werner, von Zürich, in Eglisau, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Boller, Felix, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cloetta, Viktor, von Bergün/Bravuogn, in Oberengstringen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Falett, Madleina, von Bergün/Bravuogn, in S-chanf, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clement, Christian, von Chur, in Thusis, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Chur, Kassier (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.