Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o TMF Services SA, Zürich branch
Gessnerallee 38
8001 Zürich
Auskünfte zu Wanda Sports Switzerland GmbH in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
08.12.2015
Löschung im Handelsregister
15.11.2019
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.4.057.151-7
UID/MWST
CHE-401.959.700
Branche
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Gegenstand des Unternehmens ist die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, für den Erwerb, Besitz. Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an inländischen und ausländischen Unternehmen, insbesondere für den kommerziellen, industriellen und finanziellen Sektor im Bereich der Sportsindustrie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Wanda Sports Switzerland Sarl en liquidation
- Wanda Sports Switzerland LLC in liquidation
- Wanda Sports Switzerland LLC
- Wanda Sports Switzerland GmbH
- Wanda Sports Switzerland Sàrl
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Wanda Sports Switzerland GmbH in Liquidation
Publikationsnummer: HR03-1004760143, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Wanda Sports Switzerland GmbH in Liquidation, in Zürich, CHE-401.959.700, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2019, Publ. 1004624106). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1004624106, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Wanda Sports Switzerland GmbH in Liquidation, in Zürich, CHE-401.959.700, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2018, Publ. 1004459107).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Belz, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Bernex, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, ;
Borgt, Jurgen Maria Joseph, niederländischer Staatsangehöriger, in Genève, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Izmaylov, Pavel, von Genève, in Genève, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Serret, Priya, mauritische Staatsangehörige, in Genève, Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004459107, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Wanda Sports Switzerland GmbH, in Zürich, CHE-401.959.700, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2015, Publ. 2533675).
Firma neu:
Wanda Sports Switzerland GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Wanda Sports Switzerland LLC in liquidation) (Wanda Sports Switzerland Sarl en liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.09.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Belz, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Bernex, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Borgt, Jurgen Maria Joseph, niederländischer Staatsangehöriger, in Genève, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].