Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu WAM PARTNER - Angehrn und Meyer, Planer und Ingenieure KLG in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
18.07.2000
Löschung im Handelsregister
23.09.2021
Rechtsform
Kollektivgesellschaft
Rechtssitz der Firma
Solothurn
Handelsregisteramt
SO
Handelsregister-Nummer
CH-260.2.000.113-9
UID/MWST
CHE-106.847.343
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Verwaltung von Liegenschaften
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- WAM PARTNER - Weber, Angehrn und Meyer, Planer und Ingenieure
- WAM PARTNER - Weber Angehrn Meyer + Co, Planer und Ingenieure
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: WAM PARTNER - Angehrn und Meyer, Planer und Ingenieure KLG in Liquidation
Publikationsnummer: HR03-1005297338, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
WAM PARTNER - Angehrn und Meyer, Planer und Ingenieure KLG in Liquidation, in Solothurn, CHE-106.847.343, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2021, Publ. 1005275664). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1005275664, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
WAM PARTNER - Weber, Angehrn und Meyer, Planer und Ingenieure, in Solothurn, CHE-106.847.343, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2010, S.17, Publ. 5697274).
Firma neu:
WAM PARTNER - Angehrn und Meyer, Planer und Ingenieure KLG in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Walter, von Niederösch, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angehrn, Erwin, von Muolen, in Oberdorf (SO), Gesellschafter, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Hansrudolf, von Solothurn, in Ittigen, Gesellschafter, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].