Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Visier Medien Holding AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
11.07.2007
Löschung im Handelsregister
02.07.2019
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zug
Handelsregisteramt
ZG
Handelsregister-Nummer
CH-170.3.030.998-4
UID/MWST
CHE-113.728.962
Branche
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen sowie Erwerb und Verwaltung von mobilen und immobilen Vermögenswerten; kann alle kaufmännischen, finanziellen, industriellen und treuhänderischen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Falconia AG | Zug | 17.07.2007 | 16.12.2009 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Visier Medien Holding AG
Publikationsnummer: HR03-1004664989, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Visier Medien Holding AG, in Zug, CHE-113.728.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018, Publ. 4263775). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die RUAG Ammotec AG, in Thun (CHE-110.208.100), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 4263775, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Visier Medien Holding AG, in Zug, CHE-113.728.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 20.05.2011, Publ. 6170652).
Domizil neu:
Chamerstrasse 176, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grieder, Peter, von Kloten, in Rapperswil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flach, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Gröbenzell (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grieder, Hanne, von Kloten, in Rapperswil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Dr. Christian, von Vordemwald, in Feldbrunnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breitmaier, Urs, von Zürich, in Uetendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischof, Dr. Judith, von Eggersriet, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiener, Urs, von Hasle bei Burgdorf, in Wengi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6170652, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Visier Medien Holding AG, in Zug, CH-170.3.030.998-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2010, S. 23, Publ. 5837280).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grieder, Hanne, von Kloten, in Rapperswil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Grieder, Peter, von Kloten, in Rapperswil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Flach, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Gröbenzell (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.