Über Verein "Unanders" zur Förderung der Selbsthilfegruppe für Familien von Kindern mit Behinderung
- Verein "Unanders" zur Förderung der Selbsthilfegruppe für Familien von Kindern mit Behinderung wurde am 05.10.2005 gegründet.
- Die Firma hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 26.09.2019 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
Management (4)
Verwaltungsrat
Carina Aprile,
Dagmar Büchel-Schmid,
Martin Novotny,
Sven Winkler
neuste Zeichnungsberechtigte
Carina Aprile,
Dagmar Büchel-Schmid,
Martin Novotny,
Sven Winkler
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste Meldungen für Verein "Unanders" zur Förderung der Selbsthilfegruppe für Familien von Kindern mit Behinderung
Publikationsnummer: 8380/2019, (1)
Verein "Unanders" zur Förderung der Selbsthilfegruppe für Familien von Kindern mit Behinderung, in Ruggell, FL-0002.161.161-0, Verein.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Stieger, Franziska, StA: Schweiz, 9463 Oberriet, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Winkler, Sven, StA: Deutschland, 9490 Vaduz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 20237063, (1)
Handelsregister 15.05.2018, Verein "Unanders" zur Förderung der Selbsthilfegruppe für Familien von Kindern mit Behinderung, Ruggell (FL-0002.161.161-0) Verein Erloschene Angaben zur Verwaltung: Meier, Susanne, StA: Schweiz, 9470 Buchs, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Novotny, Martin, StA: Österreich, 9475 Sevelen, Mitglied des Vorstandes und Kassier des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 20229066, (1)
Handelsregister 06.09.2017, Verein "Unanders" zur Förderung der Selbsthilfegruppe für Familien von Kindern mit Behinderung, Ruggell (FL-0002.161.161-0) Verein Erloschene Angaben zur Verwaltung: Huber, Angelika Pauline, StA: Liechtenstein, 9492 Eschen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Büchel-Schmid, Dagmar, StA: Liechtenstein, 9491 Ruggell, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.