Adresse
c/o Dr. G. Friedrich
Langackerstrasse 12
8442 Hettlingen
Auskünfte zu Verein Fachkommission für optische Hochleistungsnetze FKO
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Verein Fachkommission für optische Hochleistungsnetze FKO
- Verein Fachkommission für optische Hochleistungsnetze FKO hat den Sitz in Hettlingen und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen».
- Im Management sind 2 aktive Personen eingetragen.
- Der Handelsregistereintrag der Organisation wurde zuletzt am 28.11.2006 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Die Organisation Verein Fachkommission für optische Hochleistungsnetze FKO ist unter der UID CHE-109.999.015 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
12.06.2002
Rechtsform
Verein
Rechtssitz der Firma
Hettlingen
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.6.000.684-6
UID/MWST
CHE-109.999.015
Branche
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Nicht gewinnorientierter Verein, welcher die Interessen seiner Mitglieder fördert und umsetzt, führt in erster Linie Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten durch, deren daraus gewonnene Erkenntnisse den Vereinsmitgliedern zugute kommen, wirkt in verschiedenen Gremien zur Ausarbeitung technischer Normen mit, bietet Dienstleistungsaufträge für Mitglieder, aber auch für Dritte an, im Mittelpunkt stehen dabei Zertifizierungen und ein schweizerisches Qualitäts-Label, welches die minimalsten Kompatibilitäts-Anforderungen an optische Hochleistungsnetze erfüllt, unterstützt die Nachwuchsförderung von Studenten mit praxisorientierten Projekten, positioniert eine Brückenfunktion zwischen schweizerischen Fach- und Hochschulen und Unternehmen der optischen Übertragungstechnologien. Mittel: Jahresbeiträge der Mitglieder, Erträge aus Dienstleistungen gemäss Entschädigungsreglement, ausserordentliche Beiträge aus Interessenskreisen, Zinsen aus Vereinsvermögen sowie Beiträge aus Forschungsfonds.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Verein Fachkommission für optische Hochleistungsnetze FKO
Publikationsnummer: 3653646, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Verein Fachkommission für optische Hochleistungsnetze FKO, bisher in Zürich, CH-020.6.000.684-6, fördert die Interessen seiner Mitglieder, Verein (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2006, S. 29, Publ. 3443812).
Statutenänderung:
11.08.2006.
Sitz neu:
Hettlingen.
Domizil neu:
c/o Dr. G. Friedrich, Langackerstrasse 12, 8442 Hettlingen.
Publikationsnummer: 3443812, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Verein Fachkommission für optische Hochleistungsnetze FKO, in Zürich, CH-020.6.000.684-6, Nicht gewinnorientierter Verein, welcher die Interessen seiner Mitglieder fördert und umsetzt, führt in erster Linie Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten durch, Verein (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2004, S. 21, Publ. 2447868).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Roland, von Zürich und Aarwangen, in Zürich, Mitglied, Aktuar und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2447868, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Verein Fachkommission für optische Hochleistungsnetze FKO, in Zürich, CH-020.6.000.684-6, Nicht gewinnorientierter Verein, welcher die Interessen seiner Mitglieder fördert und umsetzt, führt in erster Linie Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten durch, Verein (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2002, S. 17, Publ. 514428).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kellenberger, Daniel, von Oberegg, in Nürensdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedrich, Georg, von Basel und Winterthur, in Hettlingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.