Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu UBS Group Funding (Switzerland) AG in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
14.11.2016
Löschung im Handelsregister
25.01.2021
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.043.940-4
UID/MWST
CHE-372.844.530
Branche
Erbringen von Dienstleistungen für Banken und Kreditinstitute
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Emission von Kapitalmarktinstrumenten, welche gemäss den anwendbaren Gesetzen und Regelungen zur Erfüllung der Erfordernisse von zusätzlichem Kernkapital und/oder von Schuldinstrumenten zur Verlusttragung bei Insolvenzmassnahmen der UBS Group AG oder einer oder mehrerer ihrer konsolidierten Tochtergesellschaften dienen, und die Weitergabe der Erlöse solcher Emissionen an eine oder mehrere Konzerngesellschaften. Die Weitergabe kann in Form von Darlehen oder anderen Arten der Finanzierungen erfolgen, deren Bedingungen nicht notwendigerweise Marktbedingungen entsprechen müssen. Die Gesellschaft ist Teil des Konzerns, der von UBS Group AG als Muttergesellschaft kontrolliert wird. Sie kann die Interessen der Konzernmuttergesellschaft oder anderer Konzerngesellschaften fördern.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Basel | 17.11.2016 | 24.01.2021 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- UBS Group Funding (Switzerland Inc. in liquidation)
- UBS Group Funding (Switzerland SA en liquidation)
- UBS Group Funding Switzerland AG
- UBS Group Funding (Switzerland Inc.)
- UBS Group Funding (Switzerland SA)
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: UBS Group Funding (Switzerland) AG in Liquidation
Publikationsnummer: HR03-1005081860, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
UBS Group Funding (Switzerland) AG in Liquidation, in Zürich, CHE-372.844.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2020, Publ. 1004842005). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 09.07.2020 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1004842005, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
UBS Group Funding (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-372.844.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2018, Publ. 4139221).
Firma neu:
UBS Group Funding (Switzerland) AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(UBS Group Funding (Switzerland) SA en liquidation) (UBS Group Funding (Switzerland) Inc. in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.02.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gardner IV, Kirtland, genannt Kirt, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pellerani, Carlo, italienischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walser, Urs, von Chur, in Maienfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wightman, Stephen Glyn, britischer Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Andreas, von Trub, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathiuet, Markus, von Sumvitg, in Stadel, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sweijs, Susanne, von Zürich, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünenfelder, Beda, von Vilters-Wangs, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mayer, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Risi, Andreas, von Buochs, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3167459, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
UBS Group Funding (Switzerland) AG(UBS Group Funding (Switzerland) SA) (UBS Group Funding (Switzerland) Inc.) , in Zürich, CHE-372.844.530, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.11.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Emission von Kapitalmarktinstrumenten, welche gemäss den anwendbaren Gesetzen und Regelungen zur Erfüllung der Erfordernisse von zusätzlichem Kernkapital und/oder von Schuldinstrumenten zur Verlusttragung bei Insolvenzmassnahmen der UBS Group AG oder einer oder mehrerer ihrer konsolidierten Tochtergesellschaften dienen, und die Weitergabe der Erlöse solcher Emissionen an eine oder mehrere Konzerngesellschaften. Die Weitergabe kann in Form von Darlehen oder anderen Arten der Finanzierungen erfolgen, deren Bedingungen nicht notwendigerweise Marktbedingungen entsprechen müssen. Die Gesellschaft ist Teil des Konzerns, der von UBS Group AG als Muttergesellschaft kontrolliert wird. Sie kann die Interessen der Konzernmuttergesellschaft oder anderer Konzerngesellschaften fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates durch Brief oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, oder notwendigenfalls durch Veröffentlichung im Publikationsorgan der Gesellschaft.
Eingetragene Personen:
Grünenfelder, Beda, von Vilters-Wangs, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mayer, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Risi, Andreas, von Buochs, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walser, Urs, von Chur, in Maienfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wightman, Stephen Glyn, britischer Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathiuet, Markus, von Sumvitg, in Stadel, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle;
Ganz, Hanspeter, von Zürich, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.