Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Technik Partner AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
27.10.2011
Löschung im Handelsregister
23.06.2020
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.4.046.102-9
UID/MWST
CHE-449.700.922
Branche
Sonstige Bautätigkeit
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt Leistungen wie Verkauf, Vermietung, Installation und Service in allen Bereichen der Telekommunikation, EDV, Installations- und Sicherheitstechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
revisio treuhand gmbh | Rorschach | 19.09.2018 | 22.06.2020 | |
Martin Treuhand AG | Muttenz | 24.06.2013 | 18.09.2018 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Technik Partner GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Technik Partner AG
Publikationsnummer: SR01-0000003144, Handelsregister-Amt Thurgau
Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Publikationsdatum: SHAB - 29.06.2020 Meldungsnummer: Kantone: TG, ZH Publizierende Stelle: Artis Treuhand GmbH, Brühlstrasse 5, 9320 Arbon Im Auftrag von: Technik Partner AG Albulastrasse 57
Kontaktstelle: Artis Treuhand GmbH Brühlstrasse 5
Publikationsnummer: HR03-1004917330, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Technik Partner AG, in Zürich, CHE-449.700.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2019, Publ. 1004606181). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Ankab Kommunikations AG, in Zürich (CHE-107.931.414), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1004606181, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Technik Partner AG, in Zürich, CHE-449.700.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2018, Publ. 1004458213).
Statutenänderung:
15.03.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Leistungen wie Verkauf, Vermietung, Installation und Service in allen Bereichen der Telekommunikation, EDV, Installations- und Sicherheitstechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, per Brief, E-Mail oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodza, Sarah Tabea, von Lotzwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schenkel, Dominik, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Begali, Marco, von Zürich, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Begali, Eliane, von Lüscherz, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hodza, Mevljudin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].