Auskünfte zu Swissray Medical AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Swissray Medical AG
- Swissray Medical AG hat den Sitz in Hochdorf, ist aktiv und im Bereich «Herstellung von sonstigen elektronischen Gütern» tätig.
- Im Management sind 3 aktive Personen eingetragen.
- Die Firma hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 27.08.2024 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons LU unter der UID CHE-106.347.069 eingetragen.
- Momentan hat die Firma Swissray Medical AG 4 verschiedene Marken oder Gesuche beim IGE eingetragen.
- Unternehmen mit der gleichen Adresse: Spitex Hochdorf und Umgebung, Swissray Technologies AG.
Management (3)
neueste Verwaltungsräte
Tien-Ying Lee,
Pei-Lin Lee,
lic. iur. Thomas Frank Esslinger
neuste Zeichnungsberechtigte
Tien-Ying Lee,
Pei-Lin Lee,
lic. iur. Thomas Frank Esslinger
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
13.09.1988
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Hochdorf
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-100.3.006.950-9
UID/MWST
CHE-106.347.069
Branche
Herstellung von sonstigen elektronischen Gütern
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Produktion von und Handel mit Gütern der Röntgen- und Medizinaltechnik; Erwerb und Verkauf von Rechten und Dienstleistungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen; Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 27.02.2013 |
Frühere Revisionsstelle (3)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Baker Tilly OBT AG | Zürich | 24.07.2009 | 26.02.2013 | |
thv AG | Aarau | 05.06.2008 | 23.07.2009 | |
DFK (Switzerland) SA in liquidazione | Lugano | <2004 | 04.06.2008 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- SR Medical Holding AG
- SR Medical AG
- SR Medical Holding AG.
- SR Medical AG.
- IMT Medical AG
- Integramed AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Marken
Marke | Eintragungsdatum | Status | Nummer |
---|---|---|---|
19.03.2012 | gelöscht | 00925/2011 | |
15.08.2001 | gelöscht | 02189/2001 |
Neueste SHAB-Meldungen: Swissray Medical AG
Publikationsnummer: HR02-1006114949, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Swissray Medical AG, in Hochdorf, CHE-106.347.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2022, Publ. 1005375696).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yeh, Chih-Ming, taiwanischer Staatsangehöriger, in Changhua (TW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005375696, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Swissray Medical AG, in Hochdorf, CHE-106.347.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2020, Publ. 1004875739).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lee, Dien-Chung, taiwanischer Staatsangehöriger, in Taipei (TW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yeh, Chih-Ming, taiwanischer Staatsangehöriger, in Changhua (TW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004875739, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Swissray Medical AG, in Hochdorf, CHE-106.347.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845403).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wai, Chi Sing Jimmy, chinesischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.