Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Sulzer Immobilien AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
14.06.1993
Löschung im Handelsregister
16.02.2011
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Winterthur
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.003.815-2
UID/MWST
CHE-107.488.755
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft erwirbt, hält, unterhält, bewirtschaftet, vermietet, verwaltet, vermittelt, erstellt und veräussert Liegenschaften in der Schweiz und im Ausland auf eigene Rechnung und als Treuhänderin und Beraterin für die Konzerngesellschaften von Sulzer und für Dritte. Sie erschliesst Land, entwickelt Projekte für Neu- und Umbauten sowie für die Neunutzung von Arealen, sorgt für die Finanzierung und die Platzierung bei Investoren. Sie ist als Beraterin in Bau- und Immobilienfragen tätig. Sie kann Baurechte vergeben und erwerben. Sie kann sich an Immobilien- und Finanzgesellschaften beteiligen und alle anderweitigen Geschäfte und Transaktionen tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck in einem Zusammenhang stehen können. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche finanzieren, gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen oder erwerben. Sie kann Lizenzen vergeben, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen und zu dessen Förderung als nützlich erscheinen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften, verbundenen Unternehmen und Dritten Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Konzerngesellschaften, verbundenen Unternehmen und Dritten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Winterthur | <2004 | 15.02.2011 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Sulzer Betriebsliegenschaften AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Sulzer Immobilien AG
Publikationsnummer: 6036146, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sulzer Immobilien AG, in Winterthur, CH-020.3.003.815-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2010, S. 23, Publ. 5909818). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Implenia Immobilien AG, in Dietlikon (CH-035.3.001.563-9), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 5909818, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sulzer Immobilien AG, in Winterthur, CH-020.3.003.815-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2010, S. 24, Publ. 5855106).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lütolf-Kalbermatten, Susanna, von Saas Fee, in Bettwiesen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gutzwiller, Thomas, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Millasson, Jean-Daniel, von Châtel-Saint-Denis, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Hanspeter, von Urnäsch, in Bergdietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fellmann, Beat, von Zürich und Dagmersellen, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gämperle, Christoph, von Mosnang, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strassmann, Peter, von Mosnang, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dubach, Roland, von Sumiswald, in Fislisbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emmenegger, Rolf, von Wallisellen, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahnd, René, von Wahlern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5855106, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sulzer Immobilien AG, in Winterthur, CH-020.3.003.815-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2010, S. 26, Publ. 5835150).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidli, Martin, von Dättlikon, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corletto, Marco, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehner, Yvo, von Rorschacherberg, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bucher, Patrick, von Bassersdorf, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.