Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Rubin Totalunternehmung AG
Worblaufenstrasse 6
3048 Worblaufen
Auskünfte zu Stockenmatt Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft AG in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
27.01.1984
Löschung im Handelsregister
22.04.2015
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Ittigen
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-140.3.000.509-4
UID/MWST
CHE-108.145.223
Branche
Facility Management
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Ausübung sämtlicher Verwaltungstätigkeiten für die Stockwerkeigentümergemeinschaften "Stockenmatt", Stalden-Sarnen, gemäss den entsprechenden Benutzungs-und Verwaltungsreglementen; Betrieb und Verwaltung sämtlicher für die Überbauung "Stockenmatt" notwendigen infrastrukturellen Anlagen sowie deren allfällige spätere Übernahme zu Eigentum.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Huwiler Revisionen AG | Ostermundigen | <2004 | 28.08.2008 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Stockenmatt Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stockenmatt Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft AG in Liquidation
Publikationsnummer: 2111233, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stockenmatt Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft AG in Liquidation, in Ittigen, CHE-108.145.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2014, Publ. 1572723). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 31.10.2014 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
Publikationsnummer: 1572723, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stockenmatt Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft AG, in Ittigen, CHE-108.145.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2008, S. 3, Publ. 4629818).
Firma neu:
Stockenmatt Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.06.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Susanna, von Lommiswil, in Zollikofen, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4629818, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stockenmatt Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft AG, bisher in Sarnen, CH-140.3.000.509-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 17.06.1997, S. 4188).
Statutenänderung:
18.08.2008.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil:
c/o Rubin Totalunternehmung AG, Worblaufenstrasse 6, 3048 Worblaufen.
Zweck:
Ausübung sämtlicher Verwaltungstätigkeiten für die Stockwerkeigentümergemeinschaften 'Stockenmatt', Stalden-Sarnen, gemäss den entsprechenden Benutzungs-und Verwaltungsreglementen;
Betrieb und Verwaltung sämtlicher für die Überbauung 'Stockenmatt' notwendigen infrastrukturellen Anlagen sowie deren allfällige spätere Übernahme zu Eigentum.
Aktienkapital:
CHF 60'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 60'000.--.
Aktien:
60 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB oder schriftlich. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huwiler Revisionen AG, in Ostermundigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rubin, Hans, von Reichenbach im Kandertal, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gümlingen];
Probst, Susanna, von Lommiswil, in Zollikofen, mit Einzelunterschrift [bisher: Ostermundigen, mit Kollektivprokura zu zweien].