Auskünfte zu Stiftung Pfadfinderheim Wart, Pfungen/Neftenbach
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Stiftung Pfadfinderheim Wart, Pfungen/Neftenbach
- Stiftung Pfadfinderheim Wart, Pfungen/Neftenbach ist in der Branche «Betreiben von Ferienunterkünften» tätig und ist aktuell aktiv. Der Sitz ist in Pfungen.
- Es sind 6 aktive Personen im Management eingetragen.
- Die Organisation hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 01.02.2022 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- Im Handelsregister ist die Organisation Stiftung Pfadfinderheim Wart, Pfungen/Neftenbach unter UID CHE-109.698.499 eingetragen.
Management (6)
neueste Stiftungsräte
Pascal Henri Schafer,
Martin Jan Huber,
Luca Ben Erb,
Thomas Minder,
Michael Josef Krug
neuste Zeichnungsberechtigte
Pascal Henri Schafer,
Martin Jan Huber,
Luca Ben Erb,
Thomas Minder,
Michael Josef Krug
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
30.12.1972
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Pfungen
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.7.904.414-1
UID/MWST
CHE-109.698.499
Branche
Betreiben von Ferienunterkünften
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Bau und Unterhalt eines Heimes auf der oberen Hub-Buch a.J. zur Förderung des Pfadfinderwesens in Pfungen und Neftenbach.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stiftung Pfadfinderheim Wart, Pfungen/Neftenbach
Publikationsnummer: HR02-1005394000, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Pfadfinderheim Wart, Pfungen/Neftenbach, in Pfungen, CHE-109.698.499, Stiftung (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2016, S.0, Publ. 2663179).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krug, Michael Josef, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfungen].
Publikationsnummer: 2663179, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Pfadfinderheim Wart, Pfungen/Neftenbach, in Pfungen, CHE-109.698.499, Stiftung (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2014, Publ. 1706953).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederer, Bruno, von Trimmis, in Pfungen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herter, Philippe, von Neftenbach, in Neftenbach, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Bill Martin, von Huttwil, in Buch am Irchel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trachsel, Stefan, von Noflen, in Dättlikon, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Martin Jan, von Stallikon, in Neftenbach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erb, Luca, von Buch am Irchel, in Buch am Irchel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krug, Michael Josef, von Winterthur, in Pfungen, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minder, Thomas, von Pfungen und Auswil, in Pfungen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schafer, Pascal Henri, von St. Ursen, in Neftenbach, Mitglied des Stiftungsrates und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1706953, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Pfadfinderheim Wart, Pfungen/Neftenbach, in Pfungen, CHE-109.698.499, Stiftung (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2010, S. 23, Publ. 5611830). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.]. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 16.05.2014 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.