Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Credit Suisse
Schwanenplatz 8
6004 Luzern
Auskünfte zu Stiftung für klein- und mittelbetriebliche Wirtschaft der Zentralschweiz
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
12.07.1980
Löschung im Handelsregister
12.02.2008
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Luzern
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-100.7.010.805-5
UID/MWST
CHE-110.392.127
Branche
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Förderung der Forschung, der Lehrtätigkeit, der Schulung, der Entwicklung und der Dienstleistungen zugunsten der klein- und mittelbetrieblichen Wirtschaft in der Zentralschweiz; Beteiligung oder Unterstützung anderer Organisationen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Werthaltigkeit und Risikoverteilung mit Stiftungsvermögen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Stiftung für klein- und mittelbetriebliche Wirtschaft der Zentralschweiz
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stiftung für klein- und mittelbetriebliche Wirtschaft der Zentralschweiz
Publikationsnummer: 4335410, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Stiftung für klein- und mittelbetriebliche Wirtschaft der Zentralschweiz, in Luzern, CH-100.7.010.805-5, Stiftung (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2001, S. 2604). Mit Verfügung vom 21.02.2007 hat die Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) festgestellt, dass die Stiftung aufgrund von Art. 88 Abs. 1 ZGB aufgehoben ist. Sie ist daher im Handelsregister zu löschen.
Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Stiftung für klein- und mittelbetriebliche Wirtschaft der Zentralschweiz, in L u z e r n , Förderung der Forschung, der Lehrtätigkeit, der Schulung, der Entwicklung und der Dienstleistungen zugunsten der klein- und mittelbetrieblichen Wirtschaft in der Zentralschweiz, Stiftung (SHAB Nr. 124 vom 02.07.1997, S. 4621).
Urkundenänderung:
17.10.2000.
Zweck neu:
Förderung der Forschung, der Lehrtätigkeit, der Schulung, der Entwicklung und der Dienstleistungen zugunsten der klein- und mittelbetrieblichen Wirtschaft in der Zentralschweiz;
Beteiligung oder Unterstützung anderer Organisationen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Werthaltigkeit und Risikoverteilung mit Stiftungsvermögen.
Organisation neu:
Stiftungsrat und Kontrollstelle. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Markus, von Luzern und Eschenz, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Protokollführer oder dem Kassier;
Gubler, Walter, von Grenchen, in Ennetbürgen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Protokollführer oder dem Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, lic. iur. Hubert, von Emmen und Rothenburg, in Lieli, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung];
Muff, Walter, von Littau, in Littau, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Gemperli, Gerhard, von Degersheim, in Kriens, Protokollführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Stiftung für klein- und mittelbetriebliche Wirtschaft der Zentralschweiz, in Luzern (SHAB Nr.61 vom 29.03.1993, S.1504). Dr. Hans Bernet und Rudolf Steinberger sind aus dem kleinen Stiftungsrat ausgeschieden;
ihre Unterschriften sind erloschen. Neuer Protokollführer ist Gerhard Gemperli, von Degersheim, in Kriens, und neuer Kassier ist Walter Muff, von Littau, in Reussbühl, Gemeinde Littau. Der Präsident oder der Vizepräsident zeichnet kollektiv zu zweien mit dem Protokollführer oder dem Kassier.
Die Adresse lautet nun:
Schwanenplatz 8, bei Credit Suisse, 6002 Luzern.