Adresse
c/o Werner Frischknecht
Sonnenhof 5
9100 Herisau
Auskünfte zu Stiftung "Dorfbild Herisau"
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Stiftung "Dorfbild Herisau"
- Stiftung "Dorfbild Herisau" ist aktuell aktiv und in der Branche Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen tätig. Der Sitz liegt in Herisau.
- Im Management sind 14 aktive Personen eingetragen. Gegründet wurde die Organisation am 09.04.1990.
- Die Organisation hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 01.03.2024 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- Die Organisation Stiftung "Dorfbild Herisau" ist unter der UID CHE-113.069.378 eingetragen.
Management (14)
neueste Stiftungsräte
Charlotte Strohm,
Barbara Rüst,
Hans-Ruedi Beck,
Max Eugster,
Markus Gottfried Joos
neuste Zeichnungsberechtigte
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
09.04.1990
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Herisau
Handelsregisteramt
AR
Handelsregister-Nummer
CH-300.7.012.381-9
UID/MWST
CHE-113.069.378
Branche
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erhaltung und Verschönerung des Dorfbildes von Herisau. Sie sorgt für die Pflege wertvoller Bausubstanz, setzt sich für stilgerechte Restaurationen und bei nicht mehr renovationsfähigen Gebäuden für gute Ersatzbauten ein. Sie kann Preise oder Aufmunterungsprämien vergeben und finanzielle Beihilfen ausrichten. Die Stiftung strebt eine harmonische Entwicklung des Dorfbildes an und kann alles unternehmen, was dessen Schutz und Verbesserung dient. Die Stiftung kann Grundstücke erwerben, belasten und verkaufen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
die TreuhandExperten ag Herisau | Herisau | 30.11.2017 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
REVITAX Treuhandkanzlei AG | Herisau | 19.05.2008 | 29.11.2017 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Stiftung 'Dorfbild Herisau'
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stiftung "Dorfbild Herisau"
Publikationsnummer: HR02-1005975092, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Stiftung "Dorfbild Herisau", in Herisau, CHE-113.069.378, Stiftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2021, Publ. 1005275723).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gwerder, Claudia, von Rehetobel, in Herisau, Mitglied des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüst, Barbara, von Thal, in Herisau, Mitglied des Stiftungsrates und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strohm, Charlotte, deutsche Staatsangehörige, in Herisau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005275723, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Stiftung "Dorfbild Herisau", in Herisau, CHE-113.069.378, Stiftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2019, Publ. 1004793838).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altherr, Fredi, von Speicher, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geser, Kurt, von Gaiserwald, in Herisau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marke, Robin Waldbuhm, von Frauenfeld, in Herisau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rechsteiner, Nadja, von Saanen, in Herisau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Hans-Ruedi, von Aadorf, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eugster, Max, von Herisau, in Herisau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1004793838, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Stiftung "Dorfbild Herisau", in Herisau, CHE-113.069.378, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004529448).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andreani, Renzo, von Basel, in Herisau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simmler, Christof, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geser, Kurt, von Gaiserwald, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.