Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Société d'électricité de Martigny-Bourg SA
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
14.03.1916
Löschung im Handelsregister
05.07.2012
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Martigny
Handelsregisteramt
VS
Handelsregister-Nummer
CH-621.3.001.068-9
UID/MWST
CHE-107.914.203
Branche
Erzeugung von und Versorgung mit Elektrizität
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Production, achat et vente d'énergie électrique sous toutes formes, en premier lieu dans la commune de Martigny; acquisition d'immeubles, établissement et appareillage de toutes lignes et installations nécessaires ou utiles à son but (cf statuts pour le but complet).
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA | Martigny | 18.07.2008 | 04.07.2012 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Société d'électricité de Martigny-Bourg
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Société d'électricité de Martigny-Bourg SA
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 6754356, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Société d'électricité de Martigny-Bourg SA, à Martigny, CH-621.3.001.068-9, société anonyme (No. FOSC 60 du 25.03.2011, Publ. 6093044). Les actifs et passifs envers les tiers sont repris par la société 'Sinergy Infrastructure SA', à Martigny (CH-621.3.006.558-4). La société est radiée par suite de fusion.
Publikationsnummer: 6093044, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Rectification de l'inscription au registre journalier no 300 du 09.02.2011, publiée dans la FOSC no 32 du 15.02.2011, p. 19. Société d'électricité de Martigny-Bourg SA, à Martigny, CH-621.3.001.068-9, société anonyme (No. FOSC 32 du 15.02.2011, p. 19, Publ. 6034154).
Inscription ou modification de personne(s):
Pralong, Patrick, de Hérémence, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [non: à Ravoire (Martigny-Combe)].
Publikationsnummer: 6034154, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Société d'électricité de Martigny-Bourg SA, à Martigny, CH-621.3.001.068-9, société anonyme (No. FOSC 111 du 11.06.2010, p. 21, Publ. 5670698).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rausis, Jean-Claude, de Orsières, à Martigny, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou les membres;
Cavé, Jacques, de Orsières, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou les administrateurs;
Pillet, Pierre-André, de Martigny, à Martigny, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Couchepin, Gaspard, de Martigny, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Favre, Marc-Henri, de Martigny, à Martigny, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Bender, Benoît, de Fully, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux;
Bortone, Francesco, de Hérémence, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Martinetti, David, de Martigny, Martigny-Combe, Charrat et Trient, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Pralong, Patrick, de Hérémence, à Ravoire (Martigny-Combe), administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.