Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Henri Parrat
Es Côtays 448
2903 Villars-sur-Fontenais
Auskünfte zu Société coopérative du Toboroule de Montvoie en liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
23.02.1998
Löschung im Handelsregister
20.09.2022
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Fontenais
Handelsregisteramt
JU
Handelsregister-Nummer
CH-677.5.000.851-4
UID/MWST
CHE-104.258.029
Branche
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Exploitation d'un monorail et d'une remontée mécanique, d'un bâtiment "buvette" pour le débit de boisson et restauration ainsi que la promotion du tourisme en général. La société peut également encourager, soutenir et organiser des activités sportives et culturelles. La société est neutre du point de vue politique et confessionnel. La société envisage d'acquérir de Toboroule S.A. en liquidation, à Fontenais, un téléski, un monorail, une cantine-buvette, deux cabanes d'exploitation, le tout sis sur le feuillet No 1274 au lieu-dit "Vacherie Linz" du ban de Fontenais pour un prix non encore déterminé, mais au maximum de CHF 120'000.--.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Société coopérative du Toboroule de Montvoie
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Société coopérative du Toboroule de Montvoie en liquidation
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR03-1005565596, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Société coopérative du Toboroule de Montvoie en liquidation, à Fontenais, CHE-104.258.029, société coopérative (No. FOSC 94 du 15.05.2012, p.0, Publ. 6679846). Raison sociale radiée, la liquidation étant terminée.
Publikationsnummer: 6679846, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Société coopérative du Toboroule de Montvoie, à Fontenais, CH-677.5.000.851-4, société coopérative (No. FOSC 248 du 21.12.2011, p. 0, Publ. 6469670).
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative du Toboroule de Montvoie en liquidation.
Nouvelle adresse:
c/o Henri Parrat, Es Côtays 448, Case postale 36, 2902 Fontenais. Suivant procès-verbal de son assemblée générale du 29.03.2012, la société a décidé sa dissolution.
Inscription ou modification de personne(s):
Dürrer, Eric Florian, de Kerns, à Villars-sur-Fontenais (Fontenais), président et liquidateur, avec signature collective à quatre [précédemment: Dürrer, Eric, président avec signature collective à deux];
Parrat, Henri Gustave Marcel, de Fontenais, à Villars-sur-Fontenais (Fontenais), vice-président et liquidateur, avec signature collective à quatre [précédemment: Parrat, Henri, vice-président avec signature collective à deux];
Choulat, Didier Clément Georges, de Clos du Doubs, à Porrentruy, caissier et liquidateur, avec signature collective à quatre [précédemment: Choulat, Didier, caissier avec signature collective à deux];
Varrin, Régis, de Courgenay, à Courgenay, membre et liquidateur, avec signature collective à quatre.
Publikationsnummer: 6469670, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Société coopérative du Toboroule de Montvoie, à Fontenais, CH-677.5.000.851-4, société coopérative (No. FOSC 44 du 05.03.1998, p. 1593).
Modification des statuts:
30.03.2011.
Nouvelle adresse:
c/o Henri Parrat, Es Côtays 448, 2903 Villars-sur-Fontenais. [Statuts modifiés le 30.03.2011 sur des points non soumis à publication.]. Selon déclaration du 30.03.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.
Inscription ou modification de personne(s):
Dürrer, Eric, de Kerns, à Villars-sur-Fontenais (Fontenais), président, avec signature collective à deux [précédemment: à Fontenais];
Parrat, Henri, de Fontenais, à Villars-sur-Fontenais (Fontenais), vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: à Porrentruy];
Choulat, Didier, de Clos du Doubs, à Porrentruy, caissier, avec signature collective à deux.