Auskünfte zu Société coopérative de construction radicale Thurlings en liquidation
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Société coopérative de construction radicale Thurlings en liquidation
- Société coopérative de construction radicale Thurlings en liquidation hat den Sitz in Grolley und ist in Liquidation. Sie ist eine Genossenschaft und in der Branche «Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen» tätig.
- Im Management sind 3 aktive Personen eingetragen. Gegründet wurde die Organisation am 02.04.1992.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 01.09.2008. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die im Handelsregister FR eingetragene UID lautet CHE-101.914.050.
Management (3)
neueste Mitglieder der Verwaltung
neuste Zeichnungsberechtigte
Liquidator
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
02.04.1992
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Grolley
Handelsregisteramt
FR
Handelsregister-Nummer
CH-217.0.150.220-3
UID/MWST
CHE-101.914.050
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
achat d'appartements à des prix modérés, construction et acquisition de maisons d'habitation ou d'appartements à l'exclusion de tout dessein spéculatif, encourager la construction d'habitations à loyer modérés au sens de la loi. Les membres de la société coopérative peuvent acquérir des propriétés foncières ou des appartements au prix de revient compte tenu de tous les coûts et frais de mise en oeuvre.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Société coopérative de construction radicale Thurlings
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Société coopérative de construction radicale Thurlings en liquidation
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 4631824, Handelsregister-Amt Freiburg, (217)
Société coopérative de construction radicale Thurlings en liquidation, à Grolley, CH-217-0150220-3, achat d'appartements à des prix modérés, etc. (FOSC du 28.12.2005, p. 8). Chardonnens Guy, liquidateur, a démissionné, sa signature est radiée.
Publikationsnummer: 3169864, Handelsregister-Amt Freiburg, (217)
Société coopérative de construction radicale Thurlings, à Grolley, CH-217-0150220-7, achat d'appartements à des prix modérés, etc. (FOSC du 14.04.1992, p. 1678). La société est déclarée dissoute d'office en vertu de l' article 88a ORC.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative de construction radicale Thurlings en liquidation.
Liquidateurs:
Chardonnens Guy, Kocher Hans, Lehmann Marcel et Lehmann Thérèse, membres du comité inscrits, nommés liquidateurs, tous quatre avec signature collective à deux. La société n'a pas d'adresse de liquidation.
Handelsregister-Amt Freiburg, (217)
Société coopérative de construction radicale Thurlings, à Grolley . Sous cette raison sociale, il a été constitué une société coopérative.
Adresse:
Grolley, c/o Guy Chardonnens.
But:
achat d'appartements à des prix modérés, construction et acquisition de maisons d'habitation ou d'appartements à l'exclusion de tout dessein spéculatif, encourager la construction d'habitations à loyers modérés au sens de la loi. Les membres de la société coopérative peuvent acquérir des propriétés foncières ou des appartements au prix de revient compte tenu de tous les coûts et frais de mise en uvre. Statuts du 11 novembre 1991. Les part sociales sont de fr.1000.
Publication:
FOSC. Administrateur d'un ou de plusieurs membres. Signature collective à deux du président ou du vice-président avec le secrétaire, le caissier ou un autre membre du conseil;
Hans Kocher, de Selzach SO, à Bettlach, président;
Guy Chardonnens, de Domdidier, à Grolley, vice- président;
Thérèse Lehmann, de Landiswil, à Nidau, secrétaire;
Marcel Lehmann, de Landiswil, à Nidau, caissier.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.