Zweigniederlassungen (2)
Auskünfte zu Sergio Lo Stanco Elektro AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Sergio Lo Stanco Elektro AG
- Sergio Lo Stanco Elektro AG hat den Sitz in Biberist und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Sonstige Bautätigkeit».
- Sergio Lo Stanco Elektro AG wurde am 15.07.1987 gegründet.
- Die Firma änderte den Handelsregistereintrag zuletzt am 07.06.2023, unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die im Handelsregister SO eingetragene UID lautet CHE-106.913.419.
Management (6)
neueste Verwaltungsräte
neuste Zeichnungsberechtigte
Zeno Michael Böhm,
Reto Emmenegger,
Marc Freuler,
Stefan Hofer,
Thomas Müller
Geschäftsleitung
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
15.07.1987
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Biberist
Handelsregisteramt
SO
Handelsregister-Nummer
CH-251.3.000.305-6
UID/MWST
CHE-106.913.419
CHE-160.133.556 MWST
Branche
Sonstige Bautätigkeit
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erstellung von elektrischen Installationen. Der Zweck umfasst auch alle Tätigkeiten, die der Förderung des Hauptzwecks dienen, namentlich kann die Gesellschaft im In- und Ausland Unternehmen gründen oder erwerben, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Grundstücke erwerben, belasten oder veräussern, ferner Verpflichtungen Dritter garantieren oder zugunsten Dritter Bürgschaften eingehen sowie Transaktionen im Interesse von Konzerngesellschaften tätigen, insbesondere am Cash-Pooling teilnehmen und damit zur direkten oder indirekten Sicherstellung der Finanzierung des Konzerns beitragen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Villiger Treuhand AG | Biberist | 06.04.2010 |
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Sofista Treuhand & Partner AG | Zuchwil | 02.04.2004 | 05.04.2010 | |
BDO AG | Solothurn | <2004 | 01.04.2004 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Sergio Lo Stanco Elektro AG
Publikationsnummer: HR02-1005762645, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Sergio Lo Stanco Elektro AG, in Biberist, CHE-106.913.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2022, Publ. 1005406986).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lo Stanco, Sergio, von Winterthur und Oberstammheim, in Biberist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Syfrig, Marco, von Horw, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Zeno, von Risch, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005406986, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Sergio Lo Stanco Elektro AG, in Biberist, CHE-106.913.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2020, Publ. 1004843395).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Marianne, von Neftenbach, in Oekingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emmenegger, Reto, von Schüpfheim, in Feldbrunnen-St. Niklaus, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004843395, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Sergio Lo Stanco Elektro AG, in Biberist, CHE-106.913.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004674437).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "AS Stuber GmbH", in Utzenstorf (CHE-112.256.067), gemäss Fusionsvertrag vom 25.02.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 266'285.89 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 196'476.93 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin bzw. Gesellschafterin sämtliche Aktien bzw. Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.