Adresse
c/o Dr. Josef Gasser
Spitalstrasse 16
6110 Wolhusen
Auskünfte zu Schibi-Holz AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Schibi-Holz AG
- Schibi-Holz AG hat den Sitz in Wolhusen und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Betreiben von Sägewerken».
- Schibi-Holz AG wurde am 13.04.1965 gegründet.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 02.08.2024. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Firma ist im Handelsregister LU mit der UID CHE-103.945.848 eingetragen.
- An der gleichen Adresse wie Schibi-Holz AG sind 4 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: Gasser Bautreuhand AG, Gawo Gasser AG, GAWO Immobilien AG.
Management (5)
neueste Verwaltungsräte
neuste Zeichnungsberechtigte
Guido Häfliger,
Basil Stefan Gasser,
Dr. Josef Gasser-Früh,
Simone Gasser,
Urs Distel
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
13.04.1965
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Wolhusen
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-100.3.009.552-3
UID/MWST
CHE-103.945.848
Branche
Betreiben von Sägewerken
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Betrieb einer Sägerei und eines Holzhandelsunternehmens; Erwerb, Haltung und Veräusserung von Grundstücken und Beteiligungen an Grundstücken sowie Erstellung von Neubauten; Beteiligungen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Aregger Schleiss Bucheli AG für Wirtschaftsberatung | Kriens | 23.05.2012 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Erwin Bieri, dipl. Wirtschaftsprüfer & Betriebsökonom HWV | Hildisrieden | <2004 | 22.05.2012 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Immobilien Sörenberg AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Schibi-Holz AG
Publikationsnummer: HR02-1006098658, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Schibi-Holz AG, in Wolhusen, CHE-103.945.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2020, Publ. 1004941620).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zangger, Elisabeth, von Dagmersellen, in Willisau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Guido, von Willisau, in Reiden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004941620, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Schibi-Holz AG, in Wolhusen, CHE-103.945.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2012, S.0, Publ. 6688732).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Basil, von Naters, in Oberkirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gasser, Dr. Josef, 1945, von Wolhusen und Naters, in Wolhusen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Aregger Schleiss Bucheli AG für Wirtschaftsberatung (CHE-107.926.844), in Kriens, Revisionsstelle [bisher: Aregger Schleiss Baumann AG für Wirtschaftsberatung (CH-100.3.006.107-5)];
Zangger, Elisabeth, von Dagmersellen, in Willisau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 6688732, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Schibi-Holz AG, in Wolhusen, CH-100.3.009.552-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 20.05.2011, S. 0, Publ. 6171124).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erwin Bieri, dipl. Wirtschaftsprüfer & Betriebsökonom HWV, in Hildisrieden (CH-100.1.788.078-1), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Dr. Josef, 1945, von Wolhusen und Naters, in Wolhusen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Gasser, Basil, von Naters, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Gasser, Simone, von Naters, in Oberkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nottwil, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Aregger Schleiss Baumann AG für Wirtschaftsberatung (CH-100.3.006.107-5), in Kriens, Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.