Adresse
Les Ecovets, chalet La Soldanelle
1885 Chesières
Auskünfte zu S.I. La Soldanelle - Les Ecovets S.A.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber S.I. La Soldanelle - Les Ecovets S.A.
- S.I. La Soldanelle - Les Ecovets S.A. hat den Sitz in Chesières und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen».
- Im Management ist eine aktive Person eingetragen.
- Der Handelsregistereintrag der Firma wurde zuletzt am 20.04.2021 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Die UID der Firma lautet CHE-100.219.384.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
26.08.1970
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Ollon
Handelsregisteramt
VD
Handelsregister-Nummer
CH-550.0.168.445-7
UID/MWST
CHE-100.219.384
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Opérations immobilières.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
GB FIBEXA SA, en liquidation | Aigle | <2004 | 20.07.2010 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- SI La Soldanelle-Les Ecovets SA
- SI La Soldanelle - Les Ecovets SA
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: S.I. La Soldanelle - Les Ecovets S.A.
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005154336, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
S.I. La Soldanelle - Les Ecovets S.A., à Ollon, CHE-100.219.384 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 09.04.2021. Les 50 actions au porteur de CHF 1'000 sont converties en 50 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par simple pli, télécopie ou courrier électronique.
Publikationsnummer: 6870988, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
S.I. La Soldanelle - Les Ecovets S.A., à Ollon, CH-550-0168445-7 (FOSC du 21.07.2010, p. 17/5738270). L'autre adresse à Villars-sur-Ollon, avenue Centrale, c/o Philippe Delacrétaz, est radiée.
Nouvelle autre adresse:
via Al Colle 20, c/o Renato Bullani, 6833 Vacallo. Delacrétaz Philippe n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Bullani Renato, de Ligornetto, à Vacallo.
Publikationsnummer: 5738270, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
S.I. La Soldanelle - Les Ecovets S.A., à Ollon, CH-550-0168445-7 (FOSC du 04.10.2006, p. 15/3576820). Statuts modifiés le 30 juin 2010.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel, dans la mesure où tous les actionnaires sont connus. Selon déclaration du conseil d'administration du 30 juin 2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. GB FIBEXA SA n'est plus organe de révision.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.