Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Restaurant Castello, Gabriele & Co.
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
31.01.2006
Löschung im Handelsregister
26.02.2009
Rechtsform
Kommanditgesellschaft
Rechtssitz der Firma
Brig-Glis
Handelsregisteramt
VS
Handelsregister-Nummer
CH-600.2.012.622-1
UID/MWST
CHE-112.746.791
Branche
Verwaltung von Gastronomiebetrieben
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Restaurant.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Restaurant Castello, Gabriele & Co.
Publikationsnummer: 4901018, Handelsregister-Amt Wallis
Restaurant Castello, Gabriele & Co., in Brig-Glis, CH-600.2.012.622-1, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2007, S. 17, Publ. 4180364). Die Gesellschaft hat sich aufgelöst. Die Liquidation ist durchgeführt. Die Firma ist erloschen.
Publikationsnummer: 4180364, Handelsregister-Amt Wallis
Restaurant Castello, Gabriele & Co., in Brig-Glis, CH-600.2.012.622-1, Restaurant, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2007, S. 17, Publ. 3849546).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kernen, Ulrich, von Diemtigen, in Ried-Brig, Kommanditär, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 1'000.--.
Publikationsnummer: 3849546, Handelsregister-Amt Wallis
Restaurant Castello, Gabriele & Co., in Brig-Glis, CH-600.2.012.622-1, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2006, S. 17, Publ. 3229562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kernen, Ulrich, von Diemtigen, in Raron, Kommanditär, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poner, Debora, von Basel, in Brig-Glis, Kommanditärin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 1'000.--.