Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Raeber MoRailSo AG in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
01.04.2015
Löschung im Handelsregister
25.01.2022
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Grosswangen
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-100.4.799.818-3
UID/MWST
CHE-386.375.665
Branche
Handel (Maschinen)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Handel mit und Herstellung, Konstruktion sowie Unterhalt von strassen- und schienengebundenen Fahrzeugen; Erbringung von Beratungs- und weiteren Dienstleistungen im Bereich der Fahrzeugtechnik; Beteiligungen; Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken, Wertschriften, Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art; Handel mit Waren aller Art; Vornahme von Finanzierungen; Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Raeber MoRailSo AG
- Raeber MoRailSo GmbH
- Raeber Fahrzeugtechnik GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Raeber MoRailSo AG in Liquidation
Publikationsnummer: HR03-1005388820, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Raeber MoRailSo AG in Liquidation, in Grosswangen, CHE-386.375.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2020, Publ. 1004851937). Die Liquidation ist durchgeführt. Die Zustimmungen der Steuerverwaltungen liegen vor. Die Gesellschaft ist erloschen.
Publikationsnummer: HR02-1004851937, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Raeber MoRailSo AG, in Grosswangen, CHE-386.375.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3429657).
Firma neu:
Raeber MoRailSo AG in Liquidation.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 06.03.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Räber, Christa, von Küssnacht (SZ), in Nottwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räber, Jörg Josef, von Küssnacht (SZ), in Nottwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3429657, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Raeber MoRailSo GmbH, in Nottwil, CHE-386.375.665, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2016, Publ. 3200539).
Statutenänderung:
20.03.2017.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 20.03.2017 und Bilanz per 31.12.2016 mit Aktiven von CHF 769'890.13 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 247'249.69 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die einzige Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Raeber MoRailSo AG.
Sitz neu:
Grosswangen.
Domizil neu:
Rothmatte 7, 6022 Grosswangen.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründerin vom 27.03.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Gemäss Erklärung vom 27.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räber, Jörg Josef, von Küssnacht (SZ), in Nottwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Räber, Christa, von Küssnacht (SZ), in Nottwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].