Über Printax Aktiengesellschaft
- Die Firma wurde am 14.01.1992 gegründet.
- Unter Meldungen sehen Sie alle Anpassungen des Handelsregistereintrages. Die letzte Anpassung gab es am 23.09.2020.
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste Meldungen für Printax Aktiengesellschaft
Publikationsnummer: 8455/2020, (1)
Printax Aktiengesellschaft, in Planken, FL-0001.501.095-5, Aktiengesellschaft.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Arsenovic, Marko, StA: Slowenien, Maribor, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Fuchs, Patrick, StA: Liechtenstein, 9494 Schaan, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 20216747, (1)
Handelsregister 15.10.2016, Printax Aktiengesellschaft, Planken (FL-0001.501.095-5)Aktiengesellschaft Erloschene Angaben zur Verwaltung: Thöny, René Max, StA: Liechtenstein, 9498 Planken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Fuchs, Patrick, StA: Liechtenstein, 9494 Schaan, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Arsenovic, Marko, StA: Slowenien, -1 Maribor, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 20186335, (1)
Handelsregister 23/10/2014, Printax Aktiengesellschaft, Planken (FL-0001.501.095-5)Aktiengesellschaft Erloschene Angaben zur Verwaltung: Mag. Thomas Hosp, Wirtschaftsprüfer, 9494 Schaan, Revisionsstelle.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
PRESENTA Treuhand- und Verwaltungs-Anstalt, 9490 Vaduz, Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.