Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Personalvorsorgestiftung der Firma Lempen + Cie AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
13.08.1949
Löschung im Handelsregister
22.04.2014
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Schaffhausen
Handelsregisteramt
SH
Handelsregister-Nummer
CH-290.7.003.587-0
UID/MWST
CHE-109.777.153
Branche
Betreiben von Pensionskassen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Durchführung der beruflichen Vorsorge im Rahmen des BVG.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Brugg | 08.05.2006 | 21.04.2014 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Personalvorsorgestiftung der Firma Lempen + Cie AG
Publikationsnummer: 1461601, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Personalvorsorgestiftung der Firma Lempen + Cie AG, in Schaffhausen, CHE-109.777.153, Stiftung (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2013, Publ. 7087840). Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) vom 25.11.2013 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.
Publikationsnummer: 7087840, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Personalvorsorgestiftung der Firma Lempen + Cie AG, in Schaffhausen, CH-290.7.003.587-0, Stiftung (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2012, S. 0, Publ. 6638126).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brutscher, Walter, von Hünenberg, in Hagendorn (Cham), Präsident des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Daniel, von Zürich, in Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen), Präsident des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6638126, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Personalvorsorgestiftung der Firma Lempen + Cie AG, in Schaffhausen, CH-290.7.003.587-0, Stiftung (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2011, S. 0, Publ. 6140158).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS).