Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Personalfürsorgestiftung der Firma Hans Nebiker AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
14.12.1957
Löschung im Handelsregister
15.12.2004
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Sissach
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-280.7.911.995-5
UID/MWST
CHE-109.664.342
Branche
Betreiben von Pensionskassen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Fürsorge für die männlichen und weiblichen Arbeitnehmer der Stifterfirma im Falle von Alter, Tod, Krankheit, Unfall sowie unverschuldeter Notlage.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Personalfürsorgestiftung der Firma Nebiker Hans AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Personalfürsorgestiftung der Firma Hans Nebiker AG
Publikationsnummer: 2590592, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Personalfürsorgestiftung der Firma Hans Nebiker AG, in Sissach, CH-280.7.911.995-5, Fürsorge für die männlichen und weiblichen Arbeitnehmer der Stifterfirma, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2002, S. 7). Mit Verfügung der Justiz-, Polizei- und Militärdirektion des Kantons Basel-Landschaft, Amt für Stiftungen und berufliche Vorsorge vom 24.11.2004 ist die Stiftung aufgehoben. Sie wird im Handelsregister gelöscht.
Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Personalfürsorgestiftung der Firma Hans Nebiker AG, in Sissach, Fürsorge für die männlichen und weiblichen Arbeitnehmer der Stifterfirma, Stiftung (SHAB Nr. 187 vom 28.09.1992, S. 4532).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nebiker, Hans Rudolf, von Pratteln, in Diegten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nebiker, Hans-Ulrich, von Pratteln, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Personalfürsorgestiftung der Firma Hans Nebiker AG, in Sissach (SHAB Nr.110 vom 12.5.1973, S.1381). Unterschriften Andreas Ammeter-Gäumann, Stiftungsratssekretär, und Hans Roth-Hägler, erloschen.
Unterschrift zu zweien neu:
Claire Natter, von Ernetschwil, in Itingen, Stiftungsratssekretärin. Hans Rudolf Nebiker, Stiftungsratspräsident, zeichnet nun zu zweien.