Auskünfte zu Leuchten-Werkstatt GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Leuchten-Werkstatt GmbH
- Leuchten-Werkstatt GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Dietikon. Leuchten-Werkstatt GmbH gehört zur Branche «Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros» und ist aktuell aktiv.
- Das Management der am 10.10.2012 gegründeten Firma Leuchten-Werkstatt GmbH besteht aus einer Person.
- Der Handelsregistereintrag der Firma wurde zuletzt am 08.06.2022 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Leuchten-Werkstatt GmbH ist im Kanton ZH unter der UID CHE-276.503.814 eingetragen.
- Unternehmen mit der gleichen Adresse: Andrea Bressi Hairstyling GmbH, es physiotherapie, Inh. E. Sausys.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
10.10.2012
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Dietikon
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-400.4.035.965-0
UID/MWST
CHE-276.503.814
Branche
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung im Bereich von Installationen und Inbetriebnahme von Leuchten, Haushaltsgeräten Apparaturen und anverwandten Produkten. Ebenfalls deren Reparaturen, Importe, Exporte, Einzel- und Grosshandel. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Liegenschaften und Grundstücke im In- und Ausland kaufen, halten, verwalten, vermieten und verkaufen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- PERRON 18 GmbH
- Optimias GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Leuchten-Werkstatt GmbH
Publikationsnummer: HR02-1005489975, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Leuchten-Werkstatt GmbH, in Dietikon, CHE-276.503.814, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2020, Publ. 1004919586).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Da Rin, Marianne, von Spreitenbach, in Bellikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cantaffa, Francesco, genannt Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Bergdietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Dietikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].
Publikationsnummer: HR02-1004919586, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
PERRON 18 GmbH, in Volketswil, CHE-276.503.814, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2018, Publ. 4233621).
Statutenänderung:
18.06.2020.
Firma neu:
Leuchten-Werkstatt GmbH.
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Steinmürlistrasse 38, 8953 Dietikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung im Bereich von Installationen und Inbetriebnahme von Leuchten, Haushaltsgeräten Apparaturen und anverwandten Produkten. Ebenfalls deren Reparaturen, Importe, Exporte, Einzel- und Grosshandel. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Liegenschaften und Grundstücke im In- und Ausland kaufen, halten, verwalten, vermieten und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mongelli, Cosimo Adamiano, italienischer Staatsangehöriger, in Greifensee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Da Rin, Marianne, von Spreitenbach, in Bellikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Cantaffa, Francesco, genannt Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.