Auskünfte zu Parkhaus AG Adelboden
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Parkhaus AG Adelboden
- Parkhaus AG Adelboden in Adelboden ist eine Aktiengesellschaft aus dem Bereich «Sonstige Dienstleistungen Verkehr». Parkhaus AG Adelboden ist aktiv.
- Parkhaus AG Adelboden hat 8 Personen im Management.
- Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 11.07.2019. Alle Handelsregistereinträge können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF gespeichert werden.
- Parkhaus AG Adelboden ist im Kanton BE unter der UID CHE-103.118.006 eingetragen.
Management (8)
neueste Verwaltungsräte
Stefan Oester,
Alfred Zumbach,
René Müller,
Lothar Loretan,
Reto Burn
neuste Zeichnungsberechtigte
Stefan Oester,
Bruno Klopfenstein,
René Müller,
Roland Inniger
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
26.03.1980
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Adelboden
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-092.3.002.017-7
UID/MWST
CHE-103.118.006
Branche
Sonstige Dienstleistungen Verkehr
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung und den Betrieb von Parkhäusern. Sie ist befugt, sich an anderen Unternehmungen, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben oder zu pachten sowie alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft ist befugt, Liegenschaften zu erwerben und zu veräussern.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG | Bern | 12.02.2014 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Wasag Revisionen AG | Bern | <2004 | 11.02.2014 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Parkhaus AG Adelboden
Publikationsnummer: HR02-1004673229, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Parkhaus AG Adelboden, in Adelboden, CHE-103.118.006, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2014, S.0, Publ. 1342459).
Statutenänderung:
20.06.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung und den Betrieb von Parkhäusern. Sie ist befugt, sich an anderen Unternehmungen, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben oder zu pachten sowie alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft ist befugt, Liegenschaften zu erwerben und zu veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder elektronisch per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, René, von Frutigen, in Adelboden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfenninger, Urs, von Bäretswil, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pieren, Peter, von Adelboden, in Adelboden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oester, Stefan, von Frutigen, in Adelboden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbach, Alfred, von Oberhofen am Thunersee, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klopfenstein, Bruno, von Adelboden, in Adelboden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1342459, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Parkhaus AG Adelboden, in Adelboden, CHE-103.118.006, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2005, S. 4, Publ. 2718410).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spiess, Willy, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Künzi, Jakob, von Adelboden, in Adelboden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dänzer, Martin, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stupnicki + Germann AG, in Bern, Revisionsstelle;
Spori, Bernhard, von Oberwil im Simmental, in Adelboden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klopfenstein-Reusser, Peter, von St. Stephan, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blum, Jürg, von Saanen, in Adelboden, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzi, Fritz, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Josi, Alfred, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, René, von Rohrbach, in Adelboden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, René, von Frutigen, in Adelboden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burn, Reto, von Adelboden, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Germann, Thomas, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Loretan, Lothar, von Leukerbad, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfenninger, Urs, von Bäretswil, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Inniger, Roland, von Adelboden, in Adelboden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pieren, Peter, von Adelboden, in Adelboden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-454.531.476), in Bern, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2718410, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Parkhaus AG Adelboden, in Adelboden, CH-092.3.002.017-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.1999, S. 8002).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauber-Künzi, Stefan, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Willen, Peter, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Roland, von Kriens, in Adelboden, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spori, Bernhard, von Oberwil im Simmental, in Adelboden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Klopfenstein-Reusser, Peter, von St. Stephan, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blum, Jürg, von Saanen, in Adelboden, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzi, Fritz, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Josi, Alfred, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.